EP2049428 - FAHRTREPPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.11.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ketten-Wulf Betriebs-GmbH Zum Hohenstein 15 59889 Eslohe-Kückelheim / DE | [2013/02] |
Frühere [2009/17] | Für alle benannten Staaten Ketten Wulf Betriebs-GmbH Zum Hohenstein 15 59889 Eslohe-Kückelheim / DE | Erfinder | 01 /
GROBBEL, Burkhard Hochstrasse 28 57392 Schmallenberg / DE | [2009/17] | Vertreter | Brune, Axel, et al Fritz Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 1580 59705 Arnsberg / DE | [N/P] |
Frühere [2013/02] | Brune, Axel, et al Fritz Patent- und Rechtsanwälte Postfach 1580 59705 Arnsberg / DE | ||
Frühere [2009/17] | Brune, Axel, et al Patentanwaltskanzlei Fritz Patent- und Rechtsanwälte Ostentor 9 59757 Arnsberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07786388.4 | 27.07.2007 | [2009/17] | WO2007EP06676 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061036353 | 02.08.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006036353 | DE20071034628 | 23.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007034628 | [2009/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008014938 | Datum: | 07.02.2008 | Sprache: | DE | [2008/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2049428 | Datum: | 22.04.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 07.02.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2049428 | Datum: | 09.01.2013 | Sprache: | DE | [2013/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.02.2008 | Klassifikation | IPC: | B66B23/02 | [2009/17] | CPC: |
B66B23/022 (EP,US);
B66B23/026 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/17] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FAHRTREPPE | [2009/17] | Englisch: | ESCALATOR | [2009/17] | Französisch: | ESCALIER MÉCANIQUE | [2009/17] | Eintritt in die regionale Phase | 02.03.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.03.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.03.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.03.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/17] | 27.06.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.11.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.07.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.11.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.11.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP12162122.1 / EP2471736 | EP12162123.9 / EP2471737 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.06.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 10.10.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.07.2007 | CY | 09.01.2013 | DK | 09.01.2013 | EE | 09.01.2013 | LT | 09.01.2013 | LV | 09.01.2013 | MC | 09.01.2013 | MT | 09.01.2013 | RO | 09.01.2013 | SI | 09.01.2013 | BG | 09.04.2013 | GR | 10.04.2013 | IS | 09.05.2013 | PT | 09.05.2013 | IE | 27.07.2013 | LU | 27.07.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | CY | 09.01.2013 | |
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
MC | 09.01.2013 | ||
MT | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
IE | 27.07.2013 | ||
Frühere [2014/33] | CY | 09.01.2013 | |
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
MC | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
IE | 27.07.2013 | ||
Frühere [2014/14] | CY | 09.01.2013 | |
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
MC | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Frühere [2013/52] | CY | 09.01.2013 | |
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Frühere [2013/49] | DK | 09.01.2013 | |
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Frühere [2013/48] | DK | 09.01.2013 | |
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Frühere [2013/40] | LT | 09.01.2013 | |
LV | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Frühere [2013/38] | LT | 09.01.2013 | |
LV | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
Frühere [2013/37] | LT | 09.01.2013 | |
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
Frühere [2013/34] | LT | 09.01.2013 | |
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
Frühere [2013/33] | LT | 09.01.2013 | |
SI | 09.01.2013 | ||
Frühere [2013/26] | SI | 09.01.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4498890 (SUTHERLAND GEORGE H [US]) [X] 1,3-16 * abstract *; | [XA]GB2243430 (HITACHI LTD [JP]) [X] 1,4-16 * abstract * [A] 2,3; | [XA]DE10218374 (KONE CORP [FI]) [X] 1,4-16 * abstract *[A] 2,3; | [XA]WO2005090221 (TOSHIBA ELEVATOR KK [JP], et al) [X] 1,3-16 * abstract * [A] 2 | vom Anmelder | WO03036129 | EP1344740 | WO2005090221 | EP1728755 |