|
21.03.2022 |
Abschluss des Einspruchsverfahrens bei Widerruf des Patents |
Einspruch |
1 |
|
20.01.2022 |
Entscheidung der Beschwerdekammer |
Beschwerde |
21 |
|
20.01.2022 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
2 |
|
20.01.2022 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
2 |
|
25.11.2021 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
2 |
|
25.11.2021 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
1 |
|
25.11.2021 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
2 |
|
25.11.2021 |
F3315 Procédure orale: Procés-verbal (requérant: titulaire) |
Beschwerde |
4 |
|
15.11.2021 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
11.11.2021 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
2 |
|
11.11.2021 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
2 |
|
11.11.2021 |
Mündliche Verhandlung: Änderung zur Durchführung |
Beschwerde |
8 |
|
11.11.2021 |
Mündliche Verhandlung: Änderung zur Durchführung |
Beschwerde |
8 |
|
10.11.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
10.11.2021 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
10.11.2021 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
2 |
|
10.11.2021 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Beschwerde |
2 |
|
03.11.2021 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
22.10.2021 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
2 |
|
22.10.2021 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
2 |
|
22.10.2021 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
20.10.2021 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
20.10.2021 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
19.10.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
19.10.2021 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
19.10.2021 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Beschwerde |
2 |
|
15.10.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
15.10.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
15.10.2021 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
1 |
|
15.10.2021 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
1 |
|
15.10.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
15.10.2021 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
16 |
|
15.10.2021 |
Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung |
Beschwerde |
1 |
|
15.10.2021 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Beschwerde |
2 |
|
22.12.2020 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
21.12.2020 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
15.12.2020 |
F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
2 |
|
15.12.2020 |
F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
2 |
|
10.12.2020 |
F3014 Mündliche Verhandlung: Verfügung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
1 |
|
11.09.2020 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
7 |
|
11.09.2020 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
7 |
|
21.07.2020 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
17.07.2020 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
13.07.2020 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
13.07.2020 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
07.07.2020 |
F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung |
Beschwerde |
1 |
|
12.05.2020 |
F3303.16 Änderung der Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
20.01.2020 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
02.01.2020 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
17.12.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
17.12.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
17.12.2019 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
33 |
|
08.03.2018 |
Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
30.11.2017 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
22.11.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
22.11.2017 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Beschwerde |
1 |
|
22.11.2017 |
Beschwerdeerwiderung |
Beschwerde |
14 |
|
17.10.2017 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
17.10.2017 |
F3348 Bestätigung der Rücknahme des Einspruchs durch den Beschwerdegegner |
Beschwerde |
3 |
|
23.08.2017 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Beschwerde |
2 |
|
22.08.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
22.08.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
22.08.2017 |
Verschiedene Anträge Kundendaten betreffend |
Beschwerde |
11 |
|
22.08.2017 |
Verschiedene Anträge Kundendaten betreffend |
Beschwerde |
1 |
|
21.08.2017 |
Einreichung betreffend Namensänderung des Anmelders |
Beschwerde |
14 |
|
17.08.2017 |
Einreichung betreffend Namensänderung des Anmelders |
Beschwerde |
14 |
|
04.08.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
04.08.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
04.08.2017 |
Zurückziehung eines Einspruchs |
Beschwerde |
1 |
|
17.07.2017 |
F3344 Fristsetzung zur Beschwerdeerwiderung (Inter-partes) |
Beschwerde |
2 |
|
11.07.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
11.07.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
11.07.2017 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
8 |
|
11.05.2017 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
03.05.2017 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
27.04.2017 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
3 |
|
12.04.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
12.04.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
2 |
|
12.04.2017 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
2 |
|
12.04.2017 |
Bearbeitung einer Beschwerde |
Beschwerde |
2 |
|
27.03.2017 |
Rückschein |
Einspruch |
2 |
|
24.03.2017 |
Rückschein |
Einspruch |
2 |
|
22.03.2017 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
22.03.2017 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
20.03.2017 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
17.03.2017 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2017 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2017 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2017 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2017 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
2 |
|
16.03.2017 |
Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2017 |
Entscheidung über den Widerruf des europäischen Patents |
Einspruch |
2 |
|
16.03.2017 |
Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch |
Einspruch |
16 |
|
16.03.2017 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2017 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2017 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2017 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2017 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2017 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2017 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
9 |
|
24.01.2017 |
Information über den Ausgang von mündlichen Verhandlungen |
Einspruch |
1 |
|
23.01.2017 |
Mitteilung betreffend dem Termin der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
23.01.2017 |
Mitteilung betreffend dem Termin der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
23.01.2017 |
Mitteilung betreffend dem Termin der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
23.01.2017 |
Mitteilung betreffend dem Termin der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
23.01.2017 |
Mitteilung betreffend dem Termin der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
23.01.2017 |
Mitteilung betreffend dem Termin der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
09.01.2017 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
09.01.2017 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
05.01.2017 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
05.01.2017 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
28.12.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
28.12.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
28.12.2016 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
12 |
|
22.12.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
22.12.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
2 |
|
22.12.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
2 |
|
22.12.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
2 |
|
22.12.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
2 |
|
22.12.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
2 |
|
22.12.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
2 |
|
22.12.2016 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
22.12.2016 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
22.12.2016 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
22.12.2016 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
22.12.2016 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
22.12.2016 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
22.12.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
22.12.2016 |
Zurücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung |
Einspruch |
11 |
|
28.11.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
5 |
|
28.11.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
5 |
|
25.11.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
3 |
|
25.11.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
4 |
|
25.11.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
3 |
|
25.11.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
4 |
|
22.11.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2016 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2016 |
Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2016 |
Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
12.10.2016 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Einspruch |
2 |
|
03.10.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
03.10.2016 |
Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten |
Einspruch |
15 |
|
03.10.2016 |
Vollmacht |
Einspruch |
2 |
|
03.10.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
03.10.2016 |
Einreichung betreffend eines Rechtsübergangs des Anmelders |
Einspruch |
2 |
|
12.09.2016 |
Einreichung betreffend eines Rechtsübergangs des Anmelders |
Einspruch |
23 |
|
23.08.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
54 |
|
23.08.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
54 |
|
17.08.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
17.08.2016 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
2 |
|
17.08.2016 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) |
Einspruch |
7 |
|
17.08.2016 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
14 |
|
17.08.2016 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
12 |
|
17.08.2016 |
Übersetzung eines Beweismittels im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
18 |
|
13.05.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
5 |
|
13.05.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
5 |
|
10.05.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
10.05.2016 |
Anlage (ausser Entgegenhaltung) eingereicht im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
10.05.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
10.05.2016 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
1 |
|
18.04.2016 |
Rückschein |
Einspruch |
2 |
|
18.04.2016 |
Rückschein |
Einspruch |
2 |
|
18.04.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
5 |
|
18.04.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
5 |
|
18.04.2016 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
5 |
|
13.04.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
13.04.2016 |
Anlage (ausser Entgegenhaltung) eingereicht im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
13.04.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
13.04.2016 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
08.04.2016 |
Rückschein |
Einspruch |
2 |
|
08.04.2016 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
08.04.2016 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
06.04.2016 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
04.04.2016 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
04.04.2016 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
01.04.2016 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
01.04.2016 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
01.04.2016 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
01.04.2016 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
01.04.2016 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
9 |
|
01.04.2016 |
Mitteilung an Verfahrensbeteiligten/Dritten |
Einspruch |
2 |
|
01.04.2016 |
Mitteilung an Verfahrensbeteiligten/Dritten |
Einspruch |
2 |
|
01.04.2016 |
Hinweis zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
3 |
|
01.04.2016 |
Hinweis zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
3 |
|
01.04.2016 |
Hinweis zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
3 |
|
01.04.2016 |
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
01.04.2016 |
Abrechnung von Kosten für Zeugen und Sachverständige |
Einspruch |
2 |
|
01.04.2016 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
01.04.2016 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
01.04.2016 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
30.11.2015 |
Antrag auf Änderung des Vertreters des Einsprechenden |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.10.2015 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
5 |
|
08.10.2015 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
5 |
|
02.10.2015 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
02.10.2015 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
02.10.2015 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
20.07.2015 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
61 |
|
20.07.2015 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
61 |
|
13.07.2015 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
10 |
|
13.07.2015 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
5 |
|
13.07.2015 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
20 |
|
13.07.2015 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
25 |
|
02.02.2015 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
25 |
|
02.02.2015 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
25 |
|
26.01.2015 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
26.01.2015 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
26.01.2015 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
21 |
|
07.11.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
07.11.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
2 |
|
07.11.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
2 |
|
07.11.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
2 |
|
03.11.2014 |
Zurückziehung eines Einspruchs |
Einspruch |
1 |
|
16.10.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
16.10.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
16.10.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
16.10.2014 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Einspruchsverfahren) |
Einspruch |
1 |
|
09.10.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
2 |
|
09.10.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
2 |
|
09.10.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
2 |
|
09.10.2014 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Einspruchsverfahren) |
Einspruch |
1 |
|
07.10.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
07.10.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
07.10.2014 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
03.10.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
03.10.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
03.10.2014 |
Antrag auf Fristverlängerung |
Einspruch |
1 |
|
18.09.2014 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Einspruch |
2 |
|
12.09.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
12.09.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
12.09.2014 |
Einreichung betreffend Namensänderung des Anmelders |
Einspruch |
5 |
|
26.06.2014 |
Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme |
Einspruch |
1 |
|
26.06.2014 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
2 |
|
26.06.2014 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
2 |
|
26.06.2014 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
2 |
|
24.06.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
24.06.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
24.06.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
17.06.2014 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
1 |
|
17.06.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
72 |
|
16.06.2014 |
Deckblatt für Fax-Übermittlung |
Einspruch |
1 |
|
16.06.2014 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
1 |
|
16.06.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
72 |
|
16.06.2014 |
Antrag auf Änderung des Vertreters des Einsprechenden |
Einspruch |
7 |
|
12.06.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
12.06.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
12.06.2014 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
03.06.2014 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
1 |
|
03.06.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
81 |
|
03.06.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
1 |
|
03.06.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
2 |
|
03.06.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
6 |
|
16.04.2014 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
2 |
|
16.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
7 |
|
16.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
1 |
|
16.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
1 |
|
16.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
8 |
|
16.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
5 |
|
16.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
7 |
|
16.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
9 |
|
14.04.2014 |
Anforderung von Unterlagen/Entgegenhaltungen |
Einspruch |
1 |
|
14.04.2014 |
Anforderung von Unterlagen/Entgegenhaltungen |
Einspruch |
1 |
|
11.04.2014 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
1 |
|
11.04.2014 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
1 |
|
11.04.2014 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
03.04.2014 |
Anlage (ausser Entgegenhaltung) eingereicht im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Deckblatt für Fax-Übermittlung |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Einspruch |
3 |
|
03.04.2014 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Einspruch |
8 |
|
03.04.2014 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Einspruch |
8 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
3 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
11 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
5 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
7 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
4 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
7 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
6 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
7 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
6 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
3 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
16 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
4 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
90 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
11 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
8 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
8 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
80 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
4 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
21 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
6 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
11 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
8 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
4 |
|
03.04.2014 |
Nicht scannbares Objekt |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
6 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
21 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
7 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
6 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
5 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
27 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
3 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
7 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
22 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
5 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
5 |
|
03.04.2014 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Einspruch |
7 |
|
03.04.2014 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Einspruch |
9 |
|
03.04.2014 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Einspruch |
9 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
15 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
15 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
25 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
8 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
21 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
36 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
72 |
|
03.04.2014 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
23 |
|
03.04.2014 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Einspruch |
1 |
|
03.04.2014 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Einspruch |
1 |
|
03.07.2013 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.06.2013 |
Rückzahlung von Gebühren |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.06.2013 |
Rückzahlung von Gebühren |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.06.2013 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.05.2013 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.05.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.05.2013 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
22.05.2013 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.05.2013 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.05.2013 |
Einreichung betreffend Namensänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.01.2013 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.01.2013 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
29.01.2013 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.01.2013 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
16 |
|
06.07.2012 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.07.2012 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
06.07.2012 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
06.07.2012 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.07.2012 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
30.03.2012 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
30.03.2012 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.07.2011 |
Kurzmitteilung über die beabsichtigte Erteilung der Aufhebung der Mitteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.07.2011 |
Bearbeitung des Antrags auf Berichtigung der Erteilungsunterlagen oder Einwendungen Dritter |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
15.04.2011 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.04.2011 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
15.04.2011 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.04.2011 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.02.2011 |
Bestätigung des Eingangs von Einwendungen Dritter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.02.2011 |
Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.02.2011 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.02.2011 |
Entgegenhaltung für das Prüfungsverfahren |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
21.02.2011 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.02.2011 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
39 |
|
21.02.2011 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
21.02.2011 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
40 |
|
21.02.2011 |
Einwendungen Dritter |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
30.12.2010 |
Anlage zu einer Mitteilung |
Recherche / Prüfung |
24 |
|
30.12.2010 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
30.12.2010 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.12.2010 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
30.12.2010 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.12.2010 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.12.2010 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.12.2010 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.12.2010 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift zur mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.12.2010 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
14 |
|
22.11.2010 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.11.2010 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.11.2010 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.11.2010 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.11.2010 |
Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.10.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.10.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.10.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.10.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.10.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
29.10.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.10.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.10.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.10.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.10.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.10.2010 |
Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.10.2010 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
25.10.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
25.10.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.10.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.10.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.10.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.10.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.10.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.10.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.10.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.10.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.10.2010 |
Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
25.10.2010 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.10.2010 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
23.10.2010 |
Rückschein |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
13.10.2010 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.10.2010 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.10.2010 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.09.2010 |
Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
31.08.2010 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.08.2010 |
Telefonische/persönliche Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.08.2010 |
Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.07.2010 |
Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.07.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
02.07.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
02.07.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
02.07.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
02.07.2010 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
02.07.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
02.07.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
02.07.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
02.07.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
02.07.2010 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
02.07.2010 |
Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
22.03.2010 |
Rückschein |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.03.2010 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.03.2010 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
10.03.2010 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.03.2010 |
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.12.2009 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
26.11.2009 |
Deckblatt für Fax-Übermittlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.11.2009 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
17.11.2009 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
17.11.2009 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.10.2009 |
Allgemeine Anfrage |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.10.2009 |
Allgemeine Anfrage |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.09.2009 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
18.09.2009 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.09.2009 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
17.09.2009 |
Schreiben den Erfinder betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.09.2009 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
14.09.2009 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
14.09.2009 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
14.09.2009 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.09.2009 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.09.2009 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.09.2009 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
07.09.2009 |
Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.08.2009 |
Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.08.2009 |
Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.08.2009 |
Ergänzender europäischer Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.05.2009 |
Aufforderung zur Mitteilung der richtigen Erfinderadresse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.04.2009 |
Nicht zugestelltes Schreiben |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.04.2009 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.04.2009 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.03.2009 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.03.2009 |
Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
03.03.2009 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
03.03.2009 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
07.01.2009 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
28.07.2008 |
Mitteilung über die Auswahl des EPA |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.03.2008 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
20 |
|
28.02.2008 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
28.02.2008 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
17 |