EP2053986 - DENTALE SUPERSTRUKTUR UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 25.03.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.05.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES, IT | veröffentlicht am 08.06.2022 [2022/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kulzer GmbH Leipziger Strasse 2 63450 Hanau / DE | [2017/39] |
Frühere [2016/46] | Für alle benannten Staaten Heraeus Kulzer GmbH Grüner Weg 11 63450 Hanau / DE | ||
Frühere [2014/43] | Für alle benannten Staaten Heraeus Kulzer Nordic AB Box 22237 250 24 Helsingborg / SE | ||
Frühere [2013/27] | Für alle benannten Staaten Heraeus Dental AB Box 22237 250 24 Helsingborg / SE | ||
Frühere [2009/19] | Für alle benannten Staaten Biomain AB Berga Allé 1 254 52 Helsingborg / SE | Erfinder | 01 /
BENZON, Sture c/o Blomain AB Box 22237 SE-250 24 Helsingborg / SE | [2013/27] |
Frühere [2009/44] | 01 /
BENZON, Sture c/o Blomain AB Box 22237 SE-250 24 Helsingborg / SE | ||
Frühere [2009/19] | 01 /
BENZON, Sture c/o Berga Allé 1 254 52 Helsingborg / SE | Vertreter | Andersson, Björn E. Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | [2013/27] |
Frühere [2009/19] | Andersson, Björn E. Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07794176.3 | 22.08.2007 | [2009/19] | WO2007SE50566 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20060001755 | 25.08.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 0601755 | [2009/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008024063 | Datum: | 28.02.2008 | Sprache: | EN | [2008/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2053986 | Datum: | 06.05.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.02.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2053986 | Datum: | 03.07.2013 | Sprache: | EN | [2013/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 28.02.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.08.2009 | Klassifikation | IPC: | A61C8/00, A61C13/00 | [2009/19] | CPC: |
A61C8/0048 (EP,US);
A61C13/0022 (US);
A61C13/0004 (EP,US);
A61C13/0009 (EP,US);
A61C8/0051 (EP,US);
G05B15/02 (US);
A61C8/0068 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DENTALE SUPERSTRUKTUR UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG | [2009/19] | Englisch: | DENTAL SUPERSTRUCTURE, AND A METHOD OF MANUFACTURE THEREOF | [2009/19] | Französisch: | SUPERSTRUCTURE DENTAIRE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2009/19] | Eintritt in die regionale Phase | 03.03.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.03.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 03.03.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.03.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.03.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/19] | 14.09.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.11.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.11.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung | 30.12.2010 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 21.02.2011 | Einwendungen Dritter | 30.03.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.07.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.05.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.05.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.11.2009 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
03.04.2014
04.08.2017
WITHDRAWN Dentsply IH AB Aminogatan 1 431 21 Mölndal / SE Vertreter des Einsprechenden AWA Sweden AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | 02
03.04.2014
18.06.2014
ADMISSIBLE Nobel Biocare Services AG Balz-Zimmermann-Str. 7 8302 Kloten / CH Vertreter des Einsprechenden Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | 03
03.04.2014
03.11.2014
WITHDRAWN Straumann Holding AG Peter Merian-Weg 12 4002 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Modiano, Micaela Nadia Modiano & Partners Thierschstrasse 11 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/47] | |||
Einsprechende(r) | 01
03.04.2014
04.08.2017
WITHDRAWN Dentsply IH AB Aminogatan 1 431 21 Mölndal / SE Vertreter des Einsprechenden Awapatent AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | ||
02
03.04.2014
18.06.2014
ADMISSIBLE Nobel Biocare Services AG Balz-Zimmermann-Str. 7 8302 Kloten / CH Vertreter des Einsprechenden Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | |||
03
03.04.2014
03.11.2014
WITHDRAWN Straumann Holding AG Peter Merian-Weg 12 4002 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Modiano, Micaela Nadia Modiano & Partners Thierschstrasse 11 80538 München / DE | |||
Frühere [2016/11] | |||
Einsprechende(r) | 01
03.04.2014
08.04.2014
ADMISSIBLE Dentsply IH AB Aminogatan 1 431 21 Mölndal / SE Vertreter des Einsprechenden Awapatent AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | ||
02
03.04.2014
18.06.2014
ADMISSIBLE Nobel Biocare Services AG Balz-Zimmermann-Str. 7 8302 Kloten / CH Vertreter des Einsprechenden Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | |||
03
03.04.2014
03.11.2014
WITHDRAWN Straumann Holding AG Peter Merian-Weg 12 4002 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Modiano, Micaela Nadia Modiano & Partners Thierschstrasse 11 80538 München / DE | |||
Frühere [2016/02] | |||
Einsprechende(r) | 01
03.04.2014
08.04.2014
ADMISSIBLE Dentsply IH AB Aminogatan 1 431 21 Mölndal / SE Vertreter des Einsprechenden Awapatent AB P.O. Box 5117 200 71 Malmö / SE | ||
02
03.04.2014
18.06.2014
ADMISSIBLE Nobel Biocare Services AG Balz-Zimmermann-Str. 7 8302 Kloten / CH Vertreter des Einsprechenden Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | |||
03
03.04.2014
03.11.2014
WITHDRAWN Straumann Holding AG Peter Merian-Weg 12 4002 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Modiano, Micaela Nadia Modiano & Partners Thierschstrasse 11 80538 München / DE | |||
Frühere [2014/50] | |||
Einsprechende(r) | 01
03.04.2014
08.04.2014
ADMISSIBLE Dentsply IH AB Aminogatan 1 431 21 Mölndal / SE Vertreter des Einsprechenden Somlo, Tommy Awapatent AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | ||
02
03.04.2014
18.06.2014
ADMISSIBLE Nobel Biocare Services AG Balz-Zimmermann-Str. 7 8302 Kloten / CH Vertreter des Einsprechenden Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | |||
03
03.04.2014
03.11.2014
WITHDRAWN Straumann Holding AG Peter Merian-Weg 12 4002 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Modiano, Micaela Nadia Modiano & Partners Thierschstrasse 11 80538 München / DE | |||
Frühere [2014/20] | |||
Einsprechende(r) | 01
03.04.2014
08.04.2014
ADMISSIBLE Dentsply IH AB Aminogatan 1 431 21 Mölndal / SE Vertreter des Einsprechenden Somlo, Tommy Awapatent AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | ||
02
03.04.2014
ADMISSIBLE Nobel Biocare Services AG Balz-Zimmermann-Str. 7 8302 Kloten / CH Vertreter des Einsprechenden HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | |||
03
03.04.2014
WITHDRAWN Straumann Holding AG Peter Merian-Weg 12 4002 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Modiano, Micaela Nadia Modiano & Partners Thierschstrasse 11 80538 München / DE | 26.06.2014 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 26.01.2015 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 24.01.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung | 16.03.2017 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 16.03.2017 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 17.11.2021 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2022/17] | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 12.04.2017 | Beschwerde eingegangen No. T0979/17 | 11.07.2017 | Begründung eingereicht | 17.11.2021 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Patentinhabers wurde zurückgewiesen | 20.01.2022 | Absendung der Entscheidung der Beschwerdekammer | 17.11.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.08.2007 | AT | 03.07.2013 | BE | 03.07.2013 | BG | 03.07.2013 | CY | 03.07.2013 | CZ | 03.07.2013 | DK | 03.07.2013 | EE | 03.07.2013 | FI | 03.07.2013 | LT | 03.07.2013 | LV | 03.07.2013 | MC | 03.07.2013 | MT | 03.07.2013 | NL | 03.07.2013 | PL | 03.07.2013 | RO | 03.07.2013 | SI | 03.07.2013 | SK | 03.07.2013 | TR | 03.07.2013 | IE | 22.08.2013 | LU | 22.08.2013 | CH | 31.08.2013 | LI | 31.08.2013 | GB | 03.10.2013 | GR | 04.10.2013 | IS | 03.11.2013 | PT | 04.11.2013 | IT | 22.08.2020 | ES | 23.08.2020 | FR | 31.08.2020 | DE | 02.03.2021 | [2022/23] |
Frühere [2021/35] | HU | 22.08.2007 | |
AT | 03.07.2013 | ||
BE | 03.07.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
CY | 03.07.2013 | ||
CZ | 03.07.2013 | ||
DK | 03.07.2013 | ||
EE | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
MC | 03.07.2013 | ||
MT | 03.07.2013 | ||
NL | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
RO | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
SK | 03.07.2013 | ||
TR | 03.07.2013 | ||
IE | 22.08.2013 | ||
LU | 22.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
GB | 03.10.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
DE | 02.03.2021 | ||
Frühere [2015/34] | HU | 22.08.2007 | |
AT | 03.07.2013 | ||
BE | 03.07.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
CY | 03.07.2013 | ||
CZ | 03.07.2013 | ||
DK | 03.07.2013 | ||
EE | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
MC | 03.07.2013 | ||
MT | 03.07.2013 | ||
NL | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
RO | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
SK | 03.07.2013 | ||
TR | 03.07.2013 | ||
IE | 22.08.2013 | ||
LU | 22.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
GB | 03.10.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2015/32] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
CY | 03.07.2013 | ||
CZ | 03.07.2013 | ||
DK | 03.07.2013 | ||
EE | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
MC | 03.07.2013 | ||
MT | 03.07.2013 | ||
NL | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
RO | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
SK | 03.07.2013 | ||
TR | 03.07.2013 | ||
IE | 22.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
GB | 03.10.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/34] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
CY | 03.07.2013 | ||
CZ | 03.07.2013 | ||
DK | 03.07.2013 | ||
EE | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
MC | 03.07.2013 | ||
NL | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
RO | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
SK | 03.07.2013 | ||
IE | 22.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
GB | 03.10.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/33] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
CY | 03.07.2013 | ||
CZ | 03.07.2013 | ||
DK | 03.07.2013 | ||
EE | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
MC | 03.07.2013 | ||
NL | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
RO | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
SK | 03.07.2013 | ||
IE | 22.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/23] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
CY | 03.07.2013 | ||
CZ | 03.07.2013 | ||
DK | 03.07.2013 | ||
EE | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
MC | 03.07.2013 | ||
NL | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
RO | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
SK | 03.07.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/22] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
CY | 03.07.2013 | ||
DK | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
MC | 03.07.2013 | ||
NL | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
RO | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
CY | 03.07.2013 | ||
DK | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
MC | 03.07.2013 | ||
NL | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/20] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
CY | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
MC | 03.07.2013 | ||
NL | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/18] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
CY | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
NL | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/14] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
NL | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
CY | 31.07.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/12] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
LV | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
CY | 31.07.2013 | ||
GR | 04.10.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/11] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
FI | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
PL | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
CY | 31.07.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/10] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
CY | 31.07.2013 | ||
IS | 03.11.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 03.07.2013 | |
BE | 03.07.2013 | ||
LT | 03.07.2013 | ||
SI | 03.07.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2014/08] | LT | 03.07.2013 | |
SI | 03.07.2013 | ||
PT | 04.11.2013 | ||
Frühere [2013/49] | SI | 03.07.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0580945 (EBERLE MEDIZINTECH ELEMENTE [DE], et al); | [X]WO9847441 (LUOTIO KARI [FI]); | [Y]US6283753 (WILLOUGHBY ANDREW J M [BS]); | [A]US6382975 (POIRIER MICHEL [CA]) | Prüfung | - ANDERS ÖRTORP, On titanium framework and alternative impression techniques in implant dentistry, GÖTEBORG, ANDERS ÖRTORP, ISBN 91-628-6169-7 | - The Cresco FPD and implant concept: Presentation of a Technology for Fabrication of Abutment-Free, Passively Fitting Superstructures | sonstige | US6361318 | - L.B. HELLDEN ET AL, "The cresco FPD and implant concept: Presentation of a technology for fabrication of abutment-free, Passively fitting superstructures", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY, (2005), vol. 25, no. 1, pages 3 - 9, XP003027231 | - ANDERS ÖRTORP, On Titanium frameworks and alternative impression techniques in implant dentistry, GÖTEBORG, THE SAHLGRENSKA ACADEMY GÖTEBORG UNIVERSITY, (2005), pages 1 - 79, ISSN 0348-6672, ISBN 91-628-6169-7, XP003027232 |