EP2056698 - KINDERHOCHSTUHL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.02.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.02.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.03.2015 [2015/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Concord GmbH Industriestrasse 25 95346 Stadtsteinach / DE | [2014/15] |
Frühere [2009/20] | Für alle benannten Staaten Concord GmbH Industriestrasse 25 95346 Stadtsteinach / DE | Erfinder | 01 /
HESS, Andreas Goethestrasse 52 73525 Schwäbisch Gmünd / DE | 02 /
REICHERT, Reiner Mühlstrasse 12 73527 Täferrot / DE | 03 /
SCHNABEL, Sebastian Sattelstrasse 60 70327 Stuttgart / DE | [2009/20] | Vertreter | Morgades y Manonelles, Juan Antonio Morgades & Del Rio, S.L. C/Rector Ubach, 37-39 bj. 2.o 08021 Barcelona / ES | [2014/12] |
Frühere [2009/20] | Köhler, Walter Louis,&Pöhlau,&Lohrentz Patentanwälte P.O. Box 30 55 90014 Nürnberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07802037.7 | 31.08.2007 | [2009/20] | WO2007EP07619 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061041249 | 02.09.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006041249 | [2009/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008028598 | Datum: | 13.03.2008 | Sprache: | DE | [2008/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2056698 | Datum: | 13.05.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.03.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2056698 | Datum: | 09.04.2014 | Sprache: | DE | [2014/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.03.2008 | Klassifikation | IPC: | A47D1/02 | [2009/20] | CPC: |
A47D1/023 (EP,US);
A47D1/002 (EP);
A47D1/004 (US);
A47D1/0085 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2009/20] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KINDERHOCHSTUHL | [2009/20] | Englisch: | CHILDREN'S HIGH CHAIR | [2009/20] | Französisch: | CHAISE HAUTE POUR ENFANT | [2009/20] | Eintritt in die regionale Phase | 25.03.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.03.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.03.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.06.2008 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.03.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.03.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/20] | 01.07.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.11.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.01.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.02.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.02.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.07.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]FR800552 (M. R. VIVIER) [X] 1-4 * page 2, column 1, line 10 - page 3, column 2, line 64; figures 1-5 *; | [X]US2580178 (KVARNSTROM ALFRED T) [X] 1 * column 1, line 41 - column 2, line 14; figures 1-7 *; | [X]US2750989 (ROSS THOMAS D) [X] 1,2,9 * column 1, line 61 - column 2, line 39; figures 1-3 *; | [A]WO03077712 (COSATTO HOLDINGS PLC [GB], et al) [A] 1-4 * page 6, line 26 - page 14, line 11; figures 1-12 *; | [XP]WO2006130906 (FUNTASTIC LTD [AU], et al) [XP] 1,2,5-9 * page 7, line 9 - page 14, line 2; figures 1-22 *; | [XP]GB2428566 (ANGELS LANDING INC [US]) [XP] 1,2,5-8* paragraph [0028] - paragraph [0054]; figures 1-14 * | Prüfung | US6715827 | DE2930140 | JPS5410065 | US5524966 |