EP2109963 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BUSARBITRATION, UMRICHTER UND FERTIGUNGSANLAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.10.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.09.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 07.10.2015 [2015/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG Ernst-Blickle-Strasse 42 76646 Bruchsal / DE | [2009/43] | Erfinder | 01 /
HUA, Zhidong Georg-Friedrich-Str. 13 76131 Karlsruhe / DE | 02 /
SIMON, Olaf Im Jüden 4 76646 Bruchsal / DE | 03 /
ZHOU, Wenwang Bauerweg 2 70435 Stuttgart / DE | 04 /
MERTZLUFFT-PAUFLER Cornelius Reischstr. 5 79102 Freiburg im Breisgau / DE | [2009/43] | Vertreter | (deleted) | [2012/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07819102.0 | 18.10.2007 | [2009/43] | WO2007EP09035 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061052297 | 03.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006052297 | [2009/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008052668 | Datum: | 08.05.2008 | Sprache: | DE | [2008/19] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2109963 | Datum: | 21.10.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 08.05.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2109963 | Datum: | 12.12.2012 | Sprache: | DE | [2012/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.03.2009 | Klassifikation | IPC: | H04L12/413, G06K19/07, H01F38/14, H04B5/00, G06F13/374 | [2009/43] | CPC: |
H04L12/4135 (EP,US);
H04L12/40143 (EP,US);
H04W4/18 (EP,US);
H04W74/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BUSARBITRATION, UMRICHTER UND FERTIGUNGSANLAGE | [2009/43] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR BUS ARBITRATION, CONVERTER AND MANUFACTURING INSTALLATION | [2009/43] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ARBITRAGE ENTRE BUS, CONVERTISSEUR ET INSTALLATION DE FABRICATION | [2009/43] | Eintritt in die regionale Phase | 03.06.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.09.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.09.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.04.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.09.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/43] | 30.10.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.02.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.10.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.01.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.06.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.09.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.09.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP12000773.7 Anmeldung gilt als zurückgenommen : 07.02.2012 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.10.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 13.09.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.10.2007 | CY | 12.12.2012 | CZ | 12.12.2012 | DK | 12.12.2012 | EE | 12.12.2012 | FI | 12.12.2012 | IT | 12.12.2012 | LT | 12.12.2012 | LV | 12.12.2012 | MC | 12.12.2012 | MT | 12.12.2012 | PL | 12.12.2012 | RO | 12.12.2012 | SE | 12.12.2012 | SI | 12.12.2012 | SK | 12.12.2012 | TR | 12.12.2012 | BG | 12.03.2013 | GR | 13.03.2013 | ES | 23.03.2013 | IS | 12.04.2013 | PT | 12.04.2013 | [2015/41] |
Frühere [2015/34] | HU | 18.10.2007 | |
CY | 12.12.2012 | ||
CZ | 12.12.2012 | ||
DK | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
FI | 12.12.2012 | ||
IT | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
MC | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
TR | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
Frühere [2015/32] | CY | 12.12.2012 | |
CZ | 12.12.2012 | ||
DK | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
FI | 12.12.2012 | ||
IT | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
MC | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
TR | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
Frühere [2014/25] | CY | 12.12.2012 | |
CZ | 12.12.2012 | ||
DK | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
FI | 12.12.2012 | ||
IT | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
MC | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
Frühere [2014/03] | CY | 12.12.2012 | |
CZ | 12.12.2012 | ||
DK | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
FI | 12.12.2012 | ||
IT | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
Frühere [2013/52] | CY | 12.12.2012 | |
CZ | 12.12.2012 | ||
DK | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
FI | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
Frühere [2013/48] | CZ | 12.12.2012 | |
DK | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
FI | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
Frühere [2013/40] | CZ | 12.12.2012 | |
EE | 12.12.2012 | ||
FI | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
Frühere [2013/37] | CZ | 12.12.2012 | |
EE | 12.12.2012 | ||
FI | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
Frühere [2013/36] | CZ | 12.12.2012 | |
EE | 12.12.2012 | ||
FI | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
Frühere [2013/35] | CZ | 12.12.2012 | |
EE | 12.12.2012 | ||
FI | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
Frühere [2013/34] | FI | 12.12.2012 | |
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
Frühere [2013/26] | FI | 12.12.2012 | |
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
Frühere [2013/24] | FI | 12.12.2012 | |
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
Frühere [2013/23] | FI | 12.12.2012 | |
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
Frühere [2013/22] | FI | 12.12.2012 | |
LT | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
Frühere [2013/21] | LT | 12.12.2012 | |
SE | 12.12.2012 | ||
Frühere [2013/20] | LT | 12.12.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4451881 (GRICE DONALD G [US], et al) [X] 1,2,4,7,14,15,19-21,27 * the whole document *; | [A]US4626843 (SZETO KENNETH H [US], et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]GB2230166 (TAUB DANIEL MATTHEW) [A] 1 * the whole document * | vom Anmelder | US3488445 | DE19635813 | DE4446779 | WO9217929 | GB2230166 | US4626843 | US2005225188 | WO2007010083 | US5422913 | US4451881 | DE10349242 | DE102006010900 | - G. SCHNELL, Systeme in der Automatisierungs- und Prozesstechnik, (200608), vol. 20, page 41 |