EP2178744 - SOLAR-HYBRID-KATAMARANBOOT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.08.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.09.2012 [2012/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Code-X AG Naumatthalde 11 6045 Meggen / CH | [2010/17] | Erfinder | 01 /
GRAUER, Peter Naumatthalde 11 CH-6045 Meggen / CH | 02 /
SUTER, Eskil Landenbergweg 16 CH-8488 Turbenthal / CH | 03 /
SUTER, David Plattenstrase 78 CH-8335 Hittnau / CH | [2010/17] | Vertreter | OK pat AG Industriestrasse 47 6300 Zug / CH | [N/P] |
Frühere [2010/17] | OK pat AG Chamerstrasse 50 6300 Zug / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07820278.5 | 18.09.2007 | [2010/17] | WO2007EP59813 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071037828 | 10.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007037828 | [2010/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009021559 | Datum: | 19.02.2009 | Sprache: | EN | [2009/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2178744 | Datum: | 28.04.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.02.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.02.2009 | Klassifikation | IPC: | B63H21/20, B63B1/12, B63B1/20 | [2010/17] | CPC: |
B63B17/02 (EP);
B63H2021/171 (EP);
B63H2021/205 (EP);
Y02T70/5236 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SOLAR-HYBRID-KATAMARANBOOT | [2010/17] | Englisch: | SOLAR-HYBRID CATAMARAN BOAT | [2010/17] | Französisch: | CATAMARAN SOLAIRE-HYBRIDE | [2010/17] | Eintritt in die regionale Phase | 19.02.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.02.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.02.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.02.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/17] | 03.04.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/39] | 10.05.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2011 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]EP0716012 (SUBIBOR SA [ES]) [Y] 1-3,5,8 * column 3, lines 45-59; figures 1,2,4 *; | [Y]DE4105318 (FICHT GMBH [DE]) [Y] 1-3,5,8 * column 3, line 52 - column 4, line 18; figures 2,3 *; | [Y]US6855016 (JANSEN PATRICK LEE [US]) [Y] 1,3,5,8 * column 8, lines 49-61; figure 4 *; | [Y]FR2796036 (CREA 2000 [FR]) [Y] 1-3,5,8 * abstract *; | [A]EP1270401 (DONATELLI CARLO [IT]) [A] 4,7 * abstract *; | [A]US6350164 (GRIFFITH SR THOMAS E [US], et al) [A] 6,8 * column 3, line 55 - column 5, line 6; figures 1,2,11,12 * |