EP2084212 - VERWENDUNG VON WENDELROHRVERDAMPFERN BEI DER HERSTELLUNG VON POLYAMIDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.10.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein / DE | [N/P] |
Frühere [2009/32] | Für alle benannten Staaten BASF SE 67056 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
WEISS, Robert Triftweg 25 67281 Kirchheim / DE | 02 /
BECKER, Jens Lessingstrasse 20 67304 Eisenberg / DE | [2009/32] | Vertreter | (deleted) | [2010/33] |
Frühere [2009/32] | Isenbruck, Günter Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn LLP Patentanwälte Eastsite One Seckenheimer Landstrasse 4 68163 Mannheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07821551.4 | 19.10.2007 | [2009/32] | WO2007EP61187 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20060122862 | 24.10.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 06122862 | [2009/32] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008049786 | Datum: | 02.05.2008 | Sprache: | DE | [2008/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2084212 | Datum: | 05.08.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 02.05.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2084212 | Datum: | 22.12.2010 | Sprache: | DE | [2010/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.05.2008 | Klassifikation | IPC: | C08G69/04, C08G69/16, C08G69/18, C08G69/46 | [2009/32] | CPC: |
C08G69/16 (EP,KR,US);
B01D1/02 (KR);
C08G69/04 (KR);
C08G69/18 (KR);
C08G69/46 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERWENDUNG VON WENDELROHRVERDAMPFERN BEI DER HERSTELLUNG VON POLYAMIDEN | [2009/32] | Englisch: | APPLICATION OF COIL TUBE EVAPORATORS FOR THE PRODUCTION OF POLYAMIDES | [2009/32] | Französisch: | UTILISATION D'ÉVAPORATEUR À TUBE HÉLICOÏDAL DANS LA PRODUCTION DE POLYAMIDES | [2009/32] | Eintritt in die regionale Phase | 25.05.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.05.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.05.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.05.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/32] | 25.06.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.10.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.10.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.09.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 22.12.2010 | DK | 22.12.2010 | EE | 22.12.2010 | FI | 22.12.2010 | HU | 22.12.2010 | IE | 22.12.2010 | LT | 22.12.2010 | LV | 22.12.2010 | MT | 22.12.2010 | RO | 22.12.2010 | SE | 22.12.2010 | SI | 22.12.2010 | SK | 22.12.2010 | TR | 22.12.2010 | BG | 22.03.2011 | GR | 23.03.2011 | IS | 22.04.2011 | PT | 22.04.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | CY | 22.12.2010 | |
DK | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
IE | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
MT | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
TR | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Frühere [2013/14] | CY | 22.12.2010 | |
DK | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
IE | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
MT | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Frühere [2011/47] | CY | 22.12.2010 | |
DK | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
IE | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Frühere [2011/37] | CY | 22.12.2010 | |
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Frühere [2011/34] | CY | 22.12.2010 | |
FI | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Frühere [2011/29] | CY | 22.12.2010 | |
FI | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0459206 (BASF CORP [US]) [A] 1 * page 3, line 14 - line 20 * * examples 1-6 *; | [AD]WO9708224 (POLYMER ENG GMBH [DE], et al) [AD] 1 * page 4, line 5 - line 25 * * claim 1 *; | [A]US5703204 (GITTINGER ANDREAS [DE], et al) [A] 1 * abstract * * page 2, line 21 - line 44 *; | [A]WO9910408 (DU PONT [US]) [A] 1 * page 9, line 20 - line 22 * * figure 1 *; | [AD]DE19925906 (BASF AG [DE]) [AD] 1 * page 2, line 56 - line 64 * * claim 1 *; | [A]DE10335451 (BAYER MATERIALSCIENCE AG [DE]) [A] 1 * abstract ** paragraph [0020] * |