EP2074237 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON HEISS GESCHMIEDETEN TEILEN AUS EINER MAGNESIUMLEGIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.12.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.01.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.10.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.12.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.01.2019 [2019/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Safran Transmission Systems 18 Boulevard Louis Seguin 92700 Colombes / FR | Für alle benannten Staaten Manoir Aerospace 46/52 quai de la Râpée 75012 Paris / FR | [2017/31] |
Frühere [2016/38] | Für alle benannten Staaten Safran Transmission Systems 18 Boulevard Louis Seguin 92700 Colombes / FR | ||
Für alle benannten Staaten Manoir Industries 37 Rue de Liège 75008 Paris / FR | |||
Frühere [2009/27] | Für alle benannten Staaten HISPANO-SUIZA 18, Boulevard Louis Seguin 92700 Colombes / FR | ||
Für alle benannten Staaten Manoir Industries 37 Rue de Liège 75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
CANTREL, Pascal 20 Avenue du Général Leclerc 10200 Bar sur Aube / FR | 02 /
LUBIN, Sophie 58 Avenue du Général Leclerc 95220 Herblay / FR | 03 /
MAUHE, Christian, Henri, Paul 13 rue des Morillons 78500 SARTROUVILLE / FR | 04 /
ROBERT, Isabelle 114 Avenue Carnot 78700 Conflans Sainte Honorine / FR | 05 /
STRACCHI, Jean 12 rue Croisette 10200 Bar sur Aube / FR | [2009/28] |
Frühere [2009/27] | 01 /
CANTREL, Pascal 20 Avenue du Général Leclerc 10200 Bar sur Aube / FR | ||
02 /
LUBIN, Sophie 58 Avenue du Général Leclerc 95220 Herblay / FR | |||
03 /
MAUHE, Christian, Henri, Paul Résidence les Fossettes 29 rue Desaix 78800 Houilles / FR | |||
04 /
ROBERT, Isabelle 114 Avenue Carnot 78700 Conflans Sainte Honorine / FR | |||
05 /
STRACCHI, Jean 12 rue Croisette 10200 Bar sur Aube / FR | Vertreter | Gevers & Orès Immeuble le Palatin 2 3 Cours du Triangle CS 80165 92939 Paris La Défense Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2018/08] | Gevers & Orès 41 avenue de Friedland 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2009/27] | Cabinet Bloch & Gevers 23bis, rue de Turin 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07823307.9 | 19.07.2007 | [2009/27] | WO2007FR01245 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20060053053 | 20.07.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0653053 | [2009/27] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008009825 | Datum: | 24.01.2008 | Sprache: | FR | [2008/04] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2074237 | Datum: | 01.07.2009 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 24.01.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2074237 | Datum: | 21.02.2018 | Sprache: | FR | [2018/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.01.2009 | Klassifikation | IPC: | C22F1/06, C22C23/06 | [2009/27] | CPC: |
C22C23/06 (EP,US);
C22F1/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2018/08] |
Frühere [2010/06] | DE, FR, GB, IT | ||
Frühere [2009/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON HEISS GESCHMIEDETEN TEILEN AUS EINER MAGNESIUMLEGIERUNG | [2009/27] | Englisch: | PROCESS FOR MANUFACTURING HOT-FORGED PARTS MADE OF A MAGNESIUM ALLOY | [2009/27] | Französisch: | PROCEDE DE FABRICATION DE PIECES FORGEES A CHAUD EN ALLIAGE DE MAGNESIUM | [2009/27] | Eintritt in die regionale Phase | 20.02.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.02.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.02.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.02.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/27] | 27.04.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.07.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 07.09.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 02.12.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.03.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.01.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.01.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.01.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.12.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 22.11.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 21.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO2005035811 (MAGNESIUM ELEKTRON LTD [GB], et al) [X] 1-13 * claims 1-24 * * page 9, paragraph 1 - page 10, paragraph 1 * * example 7 *; | [XA]EP1329530 (DEAD SEA MAGNESIUM LTD [IL], et al) [X] 1,2 * claims 1-28 * * column 3, paragraph 7 - paragraph 12 * * column 4, paragraph 18 - column 7, paragraph 34 * * column 9, paragraph 41 * * figures 3-7 * [A] 3-13; | [XA]WO2005052204 (KAWAMURA YOSHIHITO [JP], et al) [X] 1,2 * paragraph [0010] - paragraph [0099] * * paragraph [0106] - paragraph [0123] * [A] ; | [PX]EP1690954 (KAWAMURA YOSHIHITO [JP]) [PX] 1,2; | [A]EP1640466 (UNIV KUMAMOTO [JP], et al) [A] 1-13 * claims 1-12 *; | [A]GB1023128 (DOW CHEMICAL CO) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US3157496 (FOERSTER GEORGE S) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US3092492 (FOERSTER GEORGE S) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]WO2004001087 (CAST CENTRE PTY LTD [AU], et al) [A] 1-13 * claims 1-15 *; | [A]US4116731 (TIKHOVA NINA MIKHAILOVNA, et al) [A] 1-13 * claims 1-4 * * examples 1-3 *; | [A]WO9624701 (ALCAN INT LTD [CA], et al) [A] 1-13 * claims 1-19 *; | [A]US2003000608 (HORIE TOSHIO [JP], et al) [A] 1-13 * claims 1-20 * |