EP2063880 - ZUSAMMENSETZUNG FÜR DIE BEHANDLUNG VON AMYOTROPHER LATERALSKLEROSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.06.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.06.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.07.2010 [2010/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GEMAC 12, rue Condorcet 33150 Cenon / FR | [2009/23] | Erfinder | 01 /
GEFFARD, Michel 200 avenue de Thouars F-33400 Talence / FR | [2009/23] | Vertreter | Cenatiempo, Julie Adeline Anne Société Aquinov Allée de la Forestière 33750 Beychac et Caillau / FR | [N/P] |
Frühere [2009/23] | Cenatiempo, Julie Adeline Anne Société Aquinov Allée de la Forestière F-33750 Beychac et Caillau / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07823842.5 | 17.09.2007 | [2009/23] | WO2007FR51947 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20060053789 | 18.09.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0653789 | [2009/23] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008035001 | Datum: | 27.03.2008 | Sprache: | FR | [2008/13] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2063880 | Datum: | 03.06.2009 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 27.03.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.05.2008 | Klassifikation | IPC: | A61K31/198, A61K31/185, A61K31/20, A61K31/201, A61K31/203, A61K38/04, A61P25/28, A61P21/00 | [2009/23] | CPC: |
A61K47/12 (EP,US);
A61K31/185 (EP,US);
A61K31/198 (EP,US);
A61K31/20 (EP,US);
A61K31/201 (EP,US);
A61K31/203 (EP,US);
A61K38/04 (EP,US);
A61K47/42 (EP,US);
A61P21/00 (EP);
| C-Set: |
A61K31/185, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/198, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/201, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/203, A61K2300/00 (EP,US); | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/23] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUSAMMENSETZUNG FÜR DIE BEHANDLUNG VON AMYOTROPHER LATERALSKLEROSE | [2009/23] | Englisch: | COMPOSITION FOR THE TREATMENT OF AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS | [2009/23] | Französisch: | COMPOSITION DESTINEE AU TRAITEMENT DE LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE | [2009/23] | Eintritt in die regionale Phase | 13.03.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.03.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.03.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.03.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/23] | 02.07.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.01.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/29] | 16.02.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]FR2727117 (GEFFARD MICHEL [FR]) [X] 1,2,4 * pages 21-22; example 2 * * claims 1-7 * * page 8, line 30 - page 9, line 4 * * page 2, lines 22-25 * [A] 5; | [X]WO9615810 (GEFFARD MICHEL [FR]) [X] 1,2,4 * sentence 1 * * page 3, lines 22-32 * * pages 21-22; example 2 *; | [PX]WO2006125930 (GEMAC [FR], et al) [PX] 1,2 * the whole document *; | [PX]FR2886153 (GEMAC SA [FR]) [PX] 1,2 * page 6, lines 9-11; claims 1,2,11 * * pages 8-9; example 1 *; | [A] - JACKSON M ET AL, "THERAPEUTIC DEVELOPMENTS IN THE TREATMENT OF AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS", EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS, ASHLEY PUBLICATIONS LTD., LONDON, GB, (20021001), vol. 11, no. 10, ISSN 1354-3784, pages 1343 - 1364, XP008035103 [A] 1,2,4,5 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1517/13543784.11.10.1343 |