EP2128975 - STEUEREINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER ROTORLAGE EINES MOTORS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2009/49] | STEUEREINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER MOTOR-ROTORSTELLUNG | ||
[2014/02] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.07.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Byd Company Limited Yan An Road, Kuichong, Longgang Shenzhen, Guangdong 518119 / CN | [2009/49] | Erfinder | 01 /
TANG, Xiaohua Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | 02 /
YU, Ming Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | 03 /
ZHOU, Xuguang Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | 04 /
GONG, Jian Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | 05 /
LIU, Nan Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | 06 /
YANG, Guangming Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | 07 /
XU, Yingwu Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | 08 /
LUO, Ting Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | 09 /
LIU, Kai Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | 10 /
JIANG, Xianhong Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | 11 /
WU, Qiaoqiao Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | [2014/35] |
Frühere [2009/49] | 01 /
TANG, Xiaohua Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | ||
02 /
YU, Ming Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | |||
03 /
ZHOU, Xuguang Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | |||
04 /
GONG, Jian Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | |||
05 /
LIU, Nan Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | |||
06 /
YANG, Guangming Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | |||
07 /
XU, Yingwu Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | |||
08 /
LUO, Ting Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | |||
09 /
LIU, Kai Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | |||
10 /
JIANG, Xianhong Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | |||
11 /
WU, Qiaoqiao Yan An Road Kuichong Longgang Shenzhen Guangdong 518119 / CN | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/35] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2009/49] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2009/35] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07846028.4 | 05.12.2007 | [2009/49] | WO2007CN71182 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20061157298 | 05.12.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN200610157298 | CN2007176826 | 30.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN200710076826 | [2009/49] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008067769 | Datum: | 12.06.2008 | Sprache: | ZH | [2008/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2128975 | Datum: | 02.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2128975 | Datum: | 27.08.2014 | Sprache: | EN | [2014/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 12.06.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.07.2013 | Klassifikation | IPC: | H02P6/16, G01D5/244, H02P25/02, H03M1/10, H02P29/02 | [2013/31] | CPC: |
H02P29/032 (EP,US);
H02P2203/05 (EP,US)
|
Frühere IPC [2009/49] | H02P6/16 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STEUEREINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER ROTORLAGE EINES MOTORS | [2014/02] | Englisch: | CONTROL DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING THE MOTOR ROTOR POSITION | [2009/49] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE CONTRÔLE DE DÉTERMINATION DE LA POSITION DE ROTOR D'UN MOTEUR | [2009/49] |
Frühere [2009/49] | STEUEREINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER MOTOR-ROTORSTELLUNG | Eintritt in die regionale Phase | 18.06.2009 | Übersetzung eingereicht | 18.06.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.06.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 18.06.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.06.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.06.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/49] | 22.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.11.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.01.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.04.2014 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 29.04.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.07.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.07.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.07.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.07.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 28.05.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.12.2007 | AT | 27.08.2014 | BE | 27.08.2014 | CY | 27.08.2014 | CZ | 27.08.2014 | DK | 27.08.2014 | EE | 27.08.2014 | ES | 27.08.2014 | FI | 27.08.2014 | IT | 27.08.2014 | LT | 27.08.2014 | LV | 27.08.2014 | MC | 27.08.2014 | MT | 27.08.2014 | NL | 27.08.2014 | PL | 27.08.2014 | RO | 27.08.2014 | SE | 27.08.2014 | SI | 27.08.2014 | SK | 27.08.2014 | TR | 27.08.2014 | BG | 27.11.2014 | GR | 28.11.2014 | IE | 05.12.2014 | LU | 05.12.2014 | IS | 27.12.2014 | PT | 29.12.2014 | CH | 31.12.2014 | LI | 31.12.2014 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 05.12.2007 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
TR | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 05.12.2014 | ||
LU | 05.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2016/27] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 05.12.2014 | ||
LU | 05.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/50] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 05.12.2014 | ||
LU | 05.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/47] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 05.12.2014 | ||
LU | 05.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/46] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 05.12.2014 | ||
LU | 05.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/35] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
LU | 05.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/30] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/24] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/23] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/22] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/16] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/12] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 27.08.2014 | |
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/10] | ES | 27.08.2014 | |
FI | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 27.08.2014 | |
LT | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 27.08.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XPA]EP1796257 (HITACHI LTD [JP]) [XP] 1-3,6,7 * paragraphs [0061] , [0084] - [0086] - [0105] , [ 106] , [0122] , [0125]; figures 1,9-11,15-17 * [A] 4,5,8,9; | [XA]US2006125439 (AJIMA TOSHIYUKI [JP], et al) [X] 1-3,6,7 * paragraphs [0060] , [0115] , [0119] , [0124]; figures 2,14-16 * [A] 4,5,8,9 | Internationale Recherche | [A]CN1838523 (BYD CO LTD [CN]); | [A]CN1801596 (HITACHI LTD [JP]); | [A]JP2002165482 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JP2000197383 (SWITCHED RELUCTANCE DRIVES LTD) | vom Anmelder | EP1796257 | US2006125439 |