EP2097160 - Mikrovorrichtung und Verfahren zur Behandlung von flüssigen Proben [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2009/37] | MIKROVORRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON FLÜSSIGEN PROBEN | ||
[2012/13] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.02.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.09.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 07.10.2015 [2015/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | Für alle benannten Staaten Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel-Ange 75016 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2013/14] | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | ||
Für alle benannten Staaten Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel Ange 75016 Paris / FR | |||
Frühere [2010/18] | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Bâtiment D "Le Ponant" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | ||
Für alle benannten Staaten Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel Ange 75016 Paris / FR | |||
Frühere [2009/37] | Für alle benannten Staaten COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 25, rue Leblanc Immeuble "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | ||
Für alle benannten Staaten Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel Ange 75016 Paris / FR | Erfinder | 01 /
FOUILLET, Yves 17 chemin des Carrières 38340 Voreppe / FR | 02 /
DAVOUST, Laurent 30 rue Jules Ferry 72510 Requeil / FR | [2009/37] | Vertreter | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 95, Rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | [N/P] |
Frühere [2013/14] | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 95 rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | ||
Frühere [2009/37] | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07847689.2 | 03.12.2007 | [2009/37] | WO2007EP63178 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20060055327 | 05.12.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0655327 | [2009/37] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008068229 | Datum: | 12.06.2008 | Sprache: | FR | [2008/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2097160 | Datum: | 09.09.2009 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 12.06.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2097160 | Datum: | 03.04.2013 | Sprache: | FR | [2013/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.06.2008 | Klassifikation | IPC: | B01F3/08, B01F13/00, B01D43/00, F04B17/00, G01N1/28, G01N33/487, G01N9/32 | [2009/37] | CPC: |
B01L3/5088 (EP,US);
B01F33/3021 (EP,US);
B01F23/41 (EP,US);
B01F33/3031 (EP,US);
F04B19/006 (EP,US);
B01L2200/0647 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mikrovorrichtung und Verfahren zur Behandlung von flüssigen Proben | [2012/13] | Englisch: | Microdevice and method for treating liquid specimens | [2012/13] | Französisch: | Micro-dispositif et procédé de traitement d'échantillons liquides | [2012/13] |
Frühere [2009/37] | MIKROVORRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON FLÜSSIGEN PROBEN | ||
Frühere [2009/37] | MICRODEVICE FOR TREATING LIQUID SPECIMENS. | ||
Frühere [2009/37] | MICRO-DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'ÉCHANTILLONS LIQUIDES. | Eintritt in die regionale Phase | 10.06.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.06.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.06.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.06.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.06.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/37] | 09.02.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.08.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 07.10.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.10.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 26.04.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.08.2012 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 13.08.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.08.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.09.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.02.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/11] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 07.10.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.10.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 26.10.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.12.2007 | AT | 03.04.2013 | CY | 03.04.2013 | CZ | 03.04.2013 | DK | 03.04.2013 | EE | 03.04.2013 | FI | 03.04.2013 | IT | 03.04.2013 | LT | 03.04.2013 | LV | 03.04.2013 | MC | 03.04.2013 | MT | 03.04.2013 | NL | 03.04.2013 | PL | 03.04.2013 | RO | 03.04.2013 | SE | 03.04.2013 | SI | 03.04.2013 | SK | 03.04.2013 | TR | 03.04.2013 | BG | 03.07.2013 | GR | 04.07.2013 | ES | 14.07.2013 | IS | 03.08.2013 | PT | 05.08.2013 | IE | 03.12.2013 | LU | 03.12.2013 | BE | 31.12.2013 | CH | 31.12.2013 | LI | 31.12.2013 | [2015/41] |
Frühere [2015/34] | HU | 03.12.2007 | |
AT | 03.04.2013 | ||
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
TR | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
IE | 03.12.2013 | ||
LU | 03.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
Frühere [2015/32] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
TR | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
IE | 03.12.2013 | ||
LU | 03.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
Frühere [2014/48] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
IE | 03.12.2013 | ||
LU | 03.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
Frühere [2014/46] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
LU | 03.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
Frühere [2014/38] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
LU | 03.12.2013 | ||
Frühere [2014/11] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2014/10] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2013/52] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2013/50] | AT | 03.04.2013 | |
FI | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2013/49] | AT | 03.04.2013 | |
FI | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 03.04.2013 | |
LT | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2013/47] | LT | 03.04.2013 | |
SI | 03.04.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2013/37] | SI | 03.04.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]US6565727 (SHENDEROV ALEXANDER DAVID [US]) [X] 1,9-11,15 * column 5, line 51 - column 6, line 5 * * figure 6 * [A] 2-8,12-14,16-30; | [XA]US2003183525 (ELROD SCOTT A [US], et al) [X] 1,3,5,9,15,16 * paragraph [0037] - paragraph [0038] * * paragraph [0043] * * figures 10,11 * [A] 2,4,6-8,10-14,17-30; | [A]WO2005047696 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [A] 1-30 * page 2, line 1 - line 20 ** figures 1,2 *; | [XA]US2006132542 (BRUYKER DIRK D [US], et al) [X] 1,5,8,9,15,16 * paragraph [0039] - paragraph [0040] * * paragraph [0044] * * figures 6A,6B,7A,7B * [A] 2-4,6,7,10-14,17-30 |