EP2094482 - ETIKETTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.01.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.09.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 07.10.2015 [2015/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Innovia Films Limited Station Road Wigton, Cumbria CA7 9BG / GB | [N/P] |
Frühere [2009/36] | Für alle benannten Staaten Innovia Films Limited Station Road Wigton Cumbria CA7 9BG / GB | Erfinder | 01 /
MACINTYRE, Fiona 6 Adelphi Terrace Carlisle Cumbria CA2 4BE / GB | [2013/10] |
Frühere [2009/36] | 01 /
MACINTYRE, Fiona 6 Adelphi Terrace Carlisle Cumbria CA2 4BE / GB | Vertreter | Brand, Thomas Louis WP Thompson 138 Fetter Lane London EC4A 1BT / GB | [N/P] |
Frühere [2013/10] | Brand, Thomas Louis WP Thompson 55 Drury Lane London WC2B 5SQ / GB | ||
Frühere [2009/36] | Brand, Thomas Louis W.P. Thompson & Co. 55 Drury Lane London WC2B 5SQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07848722.0 | 17.12.2007 | [2009/36] | WO2007GB50762 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20060025171 | 18.12.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0625171 | GB20070001339 | 24.01.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0701339 | GB20070016453 | 23.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0716453 | [2009/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008075098 | Datum: | 26.06.2008 | Sprache: | EN | [2008/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2094482 | Datum: | 02.09.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.06.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2094482 | Datum: | 06.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.06.2008 | Klassifikation | IPC: | B32B25/14, G03G7/00 | [2009/36] | CPC: |
B32B27/08 (EP,US);
B32B25/14 (EP,US);
G03G7/004 (EP,US);
G03G7/0053 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ETIKETTEN | [2009/36] | Englisch: | LABELS | [2009/36] | Französisch: | ÉTIQUETTES | [2009/36] | Eintritt in die regionale Phase | 12.06.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.06.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.06.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.06.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.06.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/36] | 26.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.12.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.03.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.06.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.10.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.01.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.01.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.11.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 09.12.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.12.2007 | AT | 06.03.2013 | BE | 06.03.2013 | CY | 06.03.2013 | CZ | 06.03.2013 | DK | 06.03.2013 | EE | 06.03.2013 | FI | 06.03.2013 | LT | 06.03.2013 | LV | 06.03.2013 | MC | 06.03.2013 | MT | 06.03.2013 | PL | 06.03.2013 | RO | 06.03.2013 | SE | 06.03.2013 | SI | 06.03.2013 | SK | 06.03.2013 | BG | 06.06.2013 | GR | 07.06.2013 | ES | 17.06.2013 | IS | 06.07.2013 | PT | 08.07.2013 | [2015/41] |
Frühere [2015/34] | HU | 17.12.2007 | |
AT | 06.03.2013 | ||
BE | 06.03.2013 | ||
CY | 06.03.2013 | ||
CZ | 06.03.2013 | ||
DK | 06.03.2013 | ||
EE | 06.03.2013 | ||
FI | 06.03.2013 | ||
LT | 06.03.2013 | ||
LV | 06.03.2013 | ||
MC | 06.03.2013 | ||
PL | 06.03.2013 | ||
RO | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
SI | 06.03.2013 | ||
SK | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
GR | 07.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
IS | 06.07.2013 | ||
PT | 08.07.2013 | ||
Frühere [2014/38] | AT | 06.03.2013 | |
BE | 06.03.2013 | ||
CY | 06.03.2013 | ||
CZ | 06.03.2013 | ||
DK | 06.03.2013 | ||
EE | 06.03.2013 | ||
FI | 06.03.2013 | ||
LT | 06.03.2013 | ||
LV | 06.03.2013 | ||
MC | 06.03.2013 | ||
PL | 06.03.2013 | ||
RO | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
SI | 06.03.2013 | ||
SK | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
GR | 07.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
IS | 06.07.2013 | ||
PT | 08.07.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 06.03.2013 | |
BE | 06.03.2013 | ||
CY | 06.03.2013 | ||
CZ | 06.03.2013 | ||
DK | 06.03.2013 | ||
EE | 06.03.2013 | ||
FI | 06.03.2013 | ||
LT | 06.03.2013 | ||
LV | 06.03.2013 | ||
PL | 06.03.2013 | ||
RO | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
SI | 06.03.2013 | ||
SK | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
GR | 07.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
IS | 06.07.2013 | ||
PT | 08.07.2013 | ||
Frühere [2013/52] | AT | 06.03.2013 | |
BE | 06.03.2013 | ||
CY | 06.03.2013 | ||
CZ | 06.03.2013 | ||
EE | 06.03.2013 | ||
FI | 06.03.2013 | ||
LT | 06.03.2013 | ||
LV | 06.03.2013 | ||
PL | 06.03.2013 | ||
RO | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
SI | 06.03.2013 | ||
SK | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
GR | 07.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
IS | 06.07.2013 | ||
PT | 08.07.2013 | ||
Frühere [2013/50] | AT | 06.03.2013 | |
BE | 06.03.2013 | ||
CZ | 06.03.2013 | ||
EE | 06.03.2013 | ||
FI | 06.03.2013 | ||
LT | 06.03.2013 | ||
LV | 06.03.2013 | ||
PL | 06.03.2013 | ||
RO | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
SI | 06.03.2013 | ||
SK | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
GR | 07.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
IS | 06.07.2013 | ||
PT | 08.07.2013 | ||
Frühere [2013/49] | AT | 06.03.2013 | |
BE | 06.03.2013 | ||
CZ | 06.03.2013 | ||
EE | 06.03.2013 | ||
FI | 06.03.2013 | ||
LT | 06.03.2013 | ||
LV | 06.03.2013 | ||
RO | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
SI | 06.03.2013 | ||
SK | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
GR | 07.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
IS | 06.07.2013 | ||
PT | 08.07.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 06.03.2013 | |
BE | 06.03.2013 | ||
EE | 06.03.2013 | ||
FI | 06.03.2013 | ||
LT | 06.03.2013 | ||
LV | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
SI | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
GR | 07.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
IS | 06.07.2013 | ||
PT | 08.07.2013 | ||
Frühere [2013/47] | AT | 06.03.2013 | |
BE | 06.03.2013 | ||
FI | 06.03.2013 | ||
LT | 06.03.2013 | ||
LV | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
SI | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
GR | 07.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
PT | 08.07.2013 | ||
Frühere [2013/44] | AT | 06.03.2013 | |
BE | 06.03.2013 | ||
FI | 06.03.2013 | ||
LT | 06.03.2013 | ||
LV | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
SI | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
GR | 07.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
Frühere [2013/38] | AT | 06.03.2013 | |
FI | 06.03.2013 | ||
LT | 06.03.2013 | ||
LV | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
SI | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
GR | 07.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
Frühere [2013/37] | AT | 06.03.2013 | |
FI | 06.03.2013 | ||
LT | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
SI | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
GR | 07.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
Frühere [2013/36] | AT | 06.03.2013 | |
LT | 06.03.2013 | ||
SE | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
ES | 17.06.2013 | ||
Frühere [2013/34] | LT | 06.03.2013 | |
SE | 06.03.2013 | ||
BG | 06.06.2013 | ||
Frühere [2013/33] | LT | 06.03.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2004024445 (GERRO PLAST GMBH [DE], et al) [A] 1-26 * page 1, line 4 - line 7 * * page 2, line 49 - page 3, line 76 * * page 5, line 164 - page 6, line 185 * * page 8, line 256 - page 9, line 283 * * claims 1,6 *; | [A]JPH09114380 (FUJI SEAL IND CO LTD) [A] 1-26 * abstract * |