20.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] |
13.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] |
06.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.11.2017 [2017/45] |
01.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.10.2017 [2017/40] |
25.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.09.2017 [2017/39] |
10.06.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.07.2016 [2016/28] |
13.05.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.06.2016 [2016/24] |
19.02.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.03.2016 [2016/12] |
20.11.2015 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 23.12.2015 [2015/52] |
06.11.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.12.2015 [2015/50] |
03.11.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.12.2015 [2015/49] |
21.08.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.09.2015 [2015/39] |
14.08.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.09.2015 [2015/38] |
07.08.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.09.2015 [2015/37] |
31.07.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2015 [2015/36] |
24.07.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.08.2015 [2015/35] |
10.07.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.08.2015 [2015/33] |
19.12.2014 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 14.01.2015 [2015/03] |
10.12.2014 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
10.12.2014 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
06.12.2014 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
27.11.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
23.07.2014 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
28.03.2014 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 30.04.2014 [2014/18] |
28.03.2014 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 30.04.2014 [2014/18] |
28.03.2014 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 30.04.2014 [2014/18] |
30.11.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
21.12.2012 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 23.01.2013 [2013/04] |
30.11.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.12.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.12.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
22.01.2010 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 24.02.2010 [2010/08] |
01.12.2009 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.07.2009 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 05.08.2009 [2009/32] |
03.07.2009 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 05.08.2009 [2009/32] |
17.06.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
16.06.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.05.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.05.2009 |
Änderung durch den Anmelder |
|
14.06.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
31.05.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.01.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|