Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2007322602B | Globale Akte | 02.09.2010 | B2 | AU2007322602 | 29.05.2008 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2006314239 | 21.11.2006 | WO2007JP72993 | 21.11.2007 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2085455 | Globale Akte | 14.01.2015 | B1 | EP2085455 | 30.04.2014 | A4 | EP2085455 | 05.08.2009 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2006314239 | 21.11.2006 | WO2007JP72993 | 21.11.2007 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BRPI0719022 | 30.10.2018 | B1 | BRPI0719022 | 17.12.2013 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | JP2006314239 | 21.11.2006 | WO2007JP72993 | 21.11.2007 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN101535446B | 31.10.2012 | B | CN101535446 | 16.09.2009 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2006314239 | 21.11.2006 | WO2007JP72993 | 21.11.2007 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2008062899 | Globale Akte | 29.05.2008 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2006314239 | 21.11.2006 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR101066790B | Globale Akte | 21.09.2011 | B1 | KR20090069196 | 29.06.2009 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2006314239 | 21.11.2006 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP4926667B | Globale Akte | 09.05.2012 | B2 | JP2008127472 | 05.06.2008 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2006314239 | 21.11.2006 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2410408 | 27.01.2011 | C1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2006314239 | 21.11.2006 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TWI376410B | 11.11.2012 | B | TW200835782 | 01.09.2008 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2006314239 | 21.11.2006 |