EP2085455 - BACKSTEINSTRUKTUR FÜR EINE KOKSOFENWAND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.07.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 6-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | [2013/04] |
Frühere [2009/32] | Für alle benannten Staaten Nippon Steel Corporation 6-3, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | Erfinder | 01 /
YOKOMIZO, Masahiko NIPPON STEEL CORPORATION 6-3, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | 02 /
YAMAMURA, Kazuto NIPPON STEEL CORPORATION 6-3, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | 03 /
UEMATSU, Hiroshi NIPPON STEEL CORPORATION 6-3, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | 04 /
NAKASHIMA, Yoshiaki NIPPON STEEL CORPORATION 6-3, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | [2015/03] |
Frühere [2009/32] | 01 /
YOKOMIZO, Masahiko NIPPON STEEL CORPORATION 6-3, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | ||
02 /
YAMAMURA, Kazuto NIPPON STEEL CORPORATION 6-3, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | |||
03 /
UEMATSU, Hiroshi NIPPON STEEL CORPORATION 6-3, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | |||
04 /
NAKASHIMA, Yoshiaki NIPPON STEEL CORPORATION 6-3, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/03] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Frühere [2009/32] | Vossius & Partner Siebertstraße 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07849909.2 | 21.11.2007 | [2009/32] | WO2007JP72993 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20060314239 | 21.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006314239 | [2009/32] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008062899 | Datum: | 29.05.2008 | Sprache: | JA | [2008/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2085455 | Datum: | 05.08.2009 | Sprache: | EN | [2009/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2085455 | Datum: | 14.01.2015 | Sprache: | EN | [2015/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 29.05.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.04.2014 | Klassifikation | IPC: | C10B29/02, F27D1/04 | [2014/18] | CPC: |
C10B29/02 (EP,KR);
F27D1/04 (EP,KR)
|
Frühere IPC [2009/32] | C10B29/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BACKSTEINSTRUKTUR FÜR EINE KOKSOFENWAND | [2009/32] | Englisch: | COKE OVEN WALL BRICKWORK STRUCTURE | [2009/32] | Französisch: | STRUCTURE EN BRIQUETAGE POUR PAROI DE FOUR À COKE | [2009/32] | Eintritt in die regionale Phase | 15.05.2009 | Übersetzung eingereicht | 10.06.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.06.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 10.06.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.06.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.05.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.06.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/32] | 24.07.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.12.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.12.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.12.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.07.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 15.10.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.11.2007 | AT | 14.01.2015 | BE | 14.01.2015 | CY | 14.01.2015 | CZ | 14.01.2015 | DK | 14.01.2015 | EE | 14.01.2015 | ES | 14.01.2015 | FI | 14.01.2015 | LT | 14.01.2015 | LV | 14.01.2015 | MC | 14.01.2015 | MT | 14.01.2015 | NL | 14.01.2015 | PL | 14.01.2015 | PT | 14.01.2015 | RO | 14.01.2015 | SE | 14.01.2015 | SI | 14.01.2015 | SK | 14.01.2015 | TR | 14.01.2015 | BG | 14.04.2015 | GR | 15.04.2015 | IS | 14.05.2015 | [2018/34] |
Frühere [2017/39] | HU | 21.11.2007 | |
AT | 14.01.2015 | ||
BE | 14.01.2015 | ||
CY | 14.01.2015 | ||
CZ | 14.01.2015 | ||
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
MT | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
TR | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 14.01.2015 | |
BE | 14.01.2015 | ||
CZ | 14.01.2015 | ||
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 14.01.2015 | |
BE | 14.01.2015 | ||
CZ | 14.01.2015 | ||
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 14.01.2015 | |
CZ | 14.01.2015 | ||
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Frühere [2015/49] | AT | 14.01.2015 | |
CZ | 14.01.2015 | ||
DK | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Frühere [2015/39] | AT | 14.01.2015 | |
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Frühere [2015/38] | AT | 14.01.2015 | |
ES | 14.01.2015 | ||
FI | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Frühere [2015/37] | ES | 14.01.2015 | |
FI | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
Frühere [2015/36] | ES | 14.01.2015 | |
FI | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
Frühere [2015/35] | ES | 14.01.2015 | |
LT | 14.01.2015 | ||
Frühere [2015/33] | ES | 14.01.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [A]JPH09506909 ; | [A]US1782638 (FRITZ TOTZEK); | [A]JPS5114902 (KRUPP KOPPERS GMBH); | [A]JPS50141601 ; | [A]JP2005307003 (NIPPON STEEL CORP) | vom Anmelder | JP2005307003 |