18.07.2014 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] |
18.04.2014 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.05.2014 [2014/21] |
15.11.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2013 [2013/51] |
12.07.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.08.2013 [2013/33] |
26.04.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.05.2013 [2013/22] |
18.01.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.02.2013 [2013/08] |
11.01.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.02.2013 [2013/07] |
11.01.2013 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 13.02.2013 [2013/07] |
30.11.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.01.2013 [2013/01] |
09.11.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.12.2012 [2012/50] |
02.11.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.12.2012 [2012/49] |
26.10.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.11.2012 [2012/48] |
12.10.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.11.2012 [2012/46] |
07.09.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.10.2012 [2012/41] |
24.08.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.09.2012 [2012/39] |
10.08.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.09.2012 [2012/37] |
03.08.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.09.2012 [2012/36] |
27.07.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.08.2012 [2012/35] |
20.07.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.08.2012 [2012/34] |
21.04.2012 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 23.05.2012 [2012/21] |
03.02.2012 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 07.03.2012 [2012/10] |
28.01.2012 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
28.01.2012 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
03.01.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.12.2011 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 11.01.2012 [2012/02] |
03.11.2011 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
29.04.2011 |
Änderung durch den Anmelder |
|
04.01.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
12.11.2010 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 15.12.2010 [2010/50] |
07.05.2010 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 09.06.2010 [2010/23] |
06.01.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.11.2009 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 16.12.2009 [2009/51] |
13.11.2009 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 16.12.2009 [2009/51] |
07.10.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
23.09.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
03.09.2009 |
Änderung durch den Anmelder |
|
28.08.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
23.09.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
16.09.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
01.03.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|