EP2097667 - EINWECHSELAGGREGAT MIT KLEINMENGENSCHMIERMITTELSPENDER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.02.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Zimmer, Günther Im Salmenkopf 7 77866 Rheinau / DE | Für alle benannten Staaten Zimmer, Martin Mühlenstrasse 6 77866 Rheinau / DE | [2009/37] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2009/37] | Vertreter | Thämer, Wolfgang Zürn & Thämer Patentanwälte Adalbert-Stifter-Straße 12 76275 Ettlingen / DE | [N/P] |
Frühere [2009/37] | Thämer, Wolfgang Zürn & Thämer Patentanwälte Hermann-Köhl-Weg 8 76571 Gaggenau / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07856020.8 | 26.11.2007 | [2009/37] | WO2007DE02126 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061056257 | 27.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006056257 | [2009/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008064651 | Datum: | 05.06.2008 | Sprache: | DE | [2008/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2097667 | Datum: | 09.09.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 05.06.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2097667 | Datum: | 30.03.2011 | Sprache: | DE | [2011/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.06.2008 | Klassifikation | IPC: | F16N7/32, F16N7/30, F16N19/00 | [2009/37] | CPC: |
F16N7/34 (EP);
F16N2270/72 (EP);
F16N2270/74 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINWECHSELAGGREGAT MIT KLEINMENGENSCHMIERMITTELSPENDER | [2009/37] | Englisch: | EXCHANGE UNIT HAVING A SMALL VOLUME LUBRICANT DISPENSER | [2009/37] | Französisch: | ORGANE INTERCHANGEABLE AVEC DISTRIBUTEUR DE PETITES QUANTITÉS DE LUBRIFIANT | [2009/37] | Eintritt in die regionale Phase | 23.06.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.06.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.06.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.06.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/37] | 11.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.05.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.05.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.10.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.10.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.02.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.02.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.01.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 30.03.2011 | CZ | 30.03.2011 | DK | 30.03.2011 | EE | 30.03.2011 | FI | 30.03.2011 | HU | 30.03.2011 | IE | 30.03.2011 | LT | 30.03.2011 | LV | 30.03.2011 | MT | 30.03.2011 | NL | 30.03.2011 | PL | 30.03.2011 | RO | 30.03.2011 | SE | 30.03.2011 | SI | 30.03.2011 | SK | 30.03.2011 | TR | 30.03.2011 | BG | 30.06.2011 | GR | 01.07.2011 | ES | 11.07.2011 | IS | 30.07.2011 | PT | 01.08.2011 | LU | 26.11.2011 | BE | 30.11.2011 | CH | 30.11.2011 | LI | 30.11.2011 | MC | 30.11.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | CY | 30.03.2011 | |
CZ | 30.03.2011 | ||
DK | 30.03.2011 | ||
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
IE | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
MT | 30.03.2011 | ||
NL | 30.03.2011 | ||
PL | 30.03.2011 | ||
RO | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
SK | 30.03.2011 | ||
TR | 30.03.2011 | ||
BG | 30.06.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
ES | 11.07.2011 | ||
IS | 30.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
LU | 26.11.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2013/29] | CY | 30.03.2011 | |
CZ | 30.03.2011 | ||
DK | 30.03.2011 | ||
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
IE | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
MT | 30.03.2011 | ||
NL | 30.03.2011 | ||
PL | 30.03.2011 | ||
RO | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
SK | 30.03.2011 | ||
BG | 30.06.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
ES | 11.07.2011 | ||
IS | 30.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
LU | 26.11.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2013/25] | CY | 30.03.2011 | |
CZ | 30.03.2011 | ||
DK | 30.03.2011 | ||
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
IE | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
MT | 30.03.2011 | ||
NL | 30.03.2011 | ||
PL | 30.03.2011 | ||
RO | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
SK | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
ES | 11.07.2011 | ||
IS | 30.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
LU | 26.11.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2013/14] | CY | 30.03.2011 | |
CZ | 30.03.2011 | ||
DK | 30.03.2011 | ||
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
IE | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
MT | 30.03.2011 | ||
NL | 30.03.2011 | ||
PL | 30.03.2011 | ||
RO | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
SK | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
ES | 11.07.2011 | ||
IS | 30.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2012/37] | CY | 30.03.2011 | |
CZ | 30.03.2011 | ||
DK | 30.03.2011 | ||
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
IE | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
NL | 30.03.2011 | ||
PL | 30.03.2011 | ||
RO | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
SK | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
ES | 11.07.2011 | ||
IS | 30.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2012/34] | CY | 30.03.2011 | |
CZ | 30.03.2011 | ||
DK | 30.03.2011 | ||
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
IE | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
NL | 30.03.2011 | ||
PL | 30.03.2011 | ||
RO | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
SK | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
ES | 11.07.2011 | ||
IS | 30.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2012/29] | CY | 30.03.2011 | |
CZ | 30.03.2011 | ||
DK | 30.03.2011 | ||
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
IE | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
NL | 30.03.2011 | ||
PL | 30.03.2011 | ||
RO | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
SK | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
ES | 11.07.2011 | ||
IS | 30.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2012/12] | CY | 30.03.2011 | |
CZ | 30.03.2011 | ||
DK | 30.03.2011 | ||
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
IE | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
NL | 30.03.2011 | ||
PL | 30.03.2011 | ||
RO | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
SK | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
ES | 11.07.2011 | ||
IS | 30.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
Frühere [2012/02] | CY | 30.03.2011 | |
CZ | 30.03.2011 | ||
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
NL | 30.03.2011 | ||
RO | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
SK | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
ES | 11.07.2011 | ||
IS | 30.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
PL | 22.08.2011 | ||
Frühere [2011/50] | CY | 30.03.2011 | |
CZ | 30.03.2011 | ||
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
RO | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
SK | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
ES | 11.07.2011 | ||
IS | 30.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
PL | 22.08.2011 | ||
Frühere [2011/49] | CY | 30.03.2011 | |
CZ | 30.03.2011 | ||
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
RO | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
SK | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
ES | 11.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
Frühere [2011/47] | CY | 30.03.2011 | |
EE | 30.03.2011 | ||
FI | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
PT | 01.08.2011 | ||
Frühere [2011/37] | CY | 30.03.2011 | |
FI | 30.03.2011 | ||
LT | 30.03.2011 | ||
LV | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
SI | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | ||
Frühere [2011/36] | LT | 30.03.2011 | |
LV | 30.03.2011 | ||
SE | 30.03.2011 | ||
GR | 01.07.2011 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2995213 (GROSS BERNARD S) [A] 1-5 * column 1, line 51 - column 2, line 25 * * figures 1-3 *; | [A]US4895222 (HOFFMANN RALPH M [US]) [A] 1 * column 3, line 46 - column 5, line 53 ** figure 2 *; | [A]US5197569 (ROESSLER DAVID A [US], et al) [A] 1-5 * column 3, lines 20-38 * * figure 2 * |