EP2089084 - AUFSATZ FÜR EINE SPRITZE ODER EINE KARPULE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.12.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.09.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 24.10.2018 [2018/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arzneimittel GmbH Apotheker Vetter & Co. Ravensburg Marienplatz 79 88212 Ravensburg / DE | [2009/34] | Erfinder | 01 /
GLOCKER, Joachim Pflugstrasse 13 88250 Weingarten / DE | [2009/34] | Vertreter | Gleiss, Alf-Olav, et al Gleiss Große Schrell und Partner mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstraße 45 70469 Stuttgart / DE | [2016/08] |
Frühere [2009/34] | Gleiss, Alf-Olav, et al Gleiss Grosse Schrell & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstrasse 45 70469 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07856592.6 | 12.12.2007 | [2009/34] | WO2007EP10844 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061058719 | 13.12.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006058719 | [2009/34] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008071403 | Datum: | 19.06.2008 | Sprache: | DE | [2008/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2089084 | Datum: | 19.08.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 19.06.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2089084 | Datum: | 24.02.2016 | Sprache: | DE | [2016/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.06.2008 | Klassifikation | IPC: | A61M5/28, A61M5/31, A61M39/28 | [2009/34] | CPC: |
A61M5/28 (EP,US);
A61M2005/3103 (EP,US);
A61M2005/3128 (EP,US);
A61M39/28 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/08] |
Frühere [2009/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUFSATZ FÜR EINE SPRITZE ODER EINE KARPULE | [2009/34] | Englisch: | ATTACHMENT FOR A SYRINGE OR A CARTRIDGE | [2009/34] | Französisch: | GARNITURE POUR SERINGUE OU AMPOULE | [2009/34] | Eintritt in die regionale Phase | 13.07.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.07.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.07.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.08.2008 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 06.05.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.07.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/34] | 07.08.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.11.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.11.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.11.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.08.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 25.11.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 05.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 11.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.12.2007 | CY | 24.02.2016 | CZ | 24.02.2016 | DK | 24.02.2016 | EE | 24.02.2016 | FI | 24.02.2016 | IS | 24.02.2016 | LT | 24.02.2016 | LV | 24.02.2016 | MC | 24.02.2016 | MT | 24.02.2016 | PL | 24.02.2016 | RO | 24.02.2016 | SI | 24.02.2016 | SK | 24.02.2016 | TR | 24.02.2016 | BG | 24.05.2016 | [2018/43] |
Frühere [2018/33] | HU | 12.12.2007 | |
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
IS | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 12.12.2007 | |
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 12.12.2007 | |
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
Frühere [2017/47] | CZ | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
Frühere [2017/13] | CZ | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
Frühere [2016/50] | CZ | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
Frühere [2016/49] | DK | 24.02.2016 | |
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
Frühere [2016/46] | DK | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
Frühere [2016/39] | FI | 24.02.2016 | |
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
Frühere [2016/36] | FI | 24.02.2016 | |
LT | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
Frühere [2016/35] | FI | 24.02.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO2005039669 (MDC INVEST HOLDINGS INC [US], et al) [X] 1-13 * paragraphs [0068] - [0075]; figures 12-15 *; | [X]US5489274 (CHU MICHAEL S H [US], et al) [X] 1-13 * the whole document *; | [X]US4243034 (BRANDT WERNER J) [X] 1-13 * the whole document *; | [A]DE2415496 (FLESCH UDO DIPL PHYS) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US2005215952 (BRUNEL MARC [FR], et al) [A] 1-13 * the whole document * |