EP2108529 - REIFEN FÜR MOTORRAD [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bridgestone Corporation 10-1, Kyobashi 1-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [N/P] |
Frühere [2009/42] | Für alle benannten Staaten Bridgestone Corporation 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | Erfinder | 01 /
TERADA, Kouji c/o Bridgestone Corporation Technical Center 3-1-1 Ogawahigashi-cho Kodaira-shi Tokyo 187-8531 / JP | [2012/26] |
Frühere [2009/42] | 01 /
TERADA, Kouji c/o Bridgestone Corporation Technical Center 3-1-1 Ogawahigashi-cho Kodaira-shi Tokyo 187-8531 / JP | Vertreter | Waldren, Robin Michael, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [2012/49] |
Frühere [2012/17] | Oxley, Robin John George, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | ||
Frühere [2009/42] | Whalley, Kevin Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07859837.2 | 14.12.2007 | [2009/42] | WO2007JP74163 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070023047 | 01.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007023047 | [2009/42] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008093473 | Datum: | 07.08.2008 | Sprache: | JA | [2008/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2108529 | Datum: | 14.10.2009 | Sprache: | EN | [2009/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2108529 | Datum: | 27.06.2012 | Sprache: | EN | [2012/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 07.08.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.07.2010 | Klassifikation | IPC: | B60C11/00 | [2009/42] | CPC: |
B60C11/00 (EP,US);
B60C11/005 (EP,US);
B60C11/0058 (EP,US);
B60C2011/0025 (EP,US);
B60C2200/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REIFEN FÜR MOTORRAD | [2009/42] | Englisch: | TIRE FOR MOTORBIKE | [2009/42] | Französisch: | PNEUMATIQUE DE MOTO | [2009/42] | Eintritt in die regionale Phase | 08.07.2009 | Übersetzung eingereicht | 07.07.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.07.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 07.07.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.07.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.07.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/42] | 15.02.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.01.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.05.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.05.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.01.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 28.03.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.12.2007 | AT | 27.06.2012 | BE | 27.06.2012 | CY | 27.06.2012 | CZ | 27.06.2012 | DK | 27.06.2012 | EE | 27.06.2012 | FI | 27.06.2012 | LT | 27.06.2012 | LV | 27.06.2012 | MT | 27.06.2012 | NL | 27.06.2012 | PL | 27.06.2012 | RO | 27.06.2012 | SE | 27.06.2012 | SI | 27.06.2012 | SK | 27.06.2012 | TR | 27.06.2012 | BG | 27.09.2012 | GR | 28.09.2012 | ES | 08.10.2012 | IS | 27.10.2012 | PT | 29.10.2012 | GB | 14.12.2012 | IE | 14.12.2012 | LU | 14.12.2012 | CH | 31.12.2012 | LI | 31.12.2012 | MC | 31.12.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/27] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
MT | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
TR | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
GB | 14.12.2012 | ||
IE | 14.12.2012 | ||
LU | 14.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
MT | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
TR | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
GB | 14.12.2012 | ||
IE | 14.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Frühere [2013/51] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
MT | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
GB | 14.12.2012 | ||
IE | 14.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
IE | 14.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Frühere [2013/47] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
IE | 14.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Frühere [2013/34] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Frühere [2013/33] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Frühere [2013/22] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
Frühere [2013/21] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
Frühere [2013/15] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
Frühere [2013/13] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
Frühere [2013/11] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
Frühere [2013/10] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
Frühere [2013/09] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
Frühere [2012/51] | FI | 27.06.2012 | |
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
Frühere [2012/50] | FI | 27.06.2012 | |
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
Frühere [2012/48] | FI | 27.06.2012 | |
LT | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
Frühere [2012/47] | LT | 27.06.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH10119513 (SUMITOMO RUBBER IND) [X] 1-6* abstract *; | [X]US2005167019 (PUHALA AARON S [US], et al) [X] 1-6 * figure 1a; claims 1-66 *; | [X]EP1561605 (GOODYEAR TIRE & RUBBER [US]) [X] 1-6 * figure 1a; claim 1 * | Internationale Recherche | [A]JPS6094804 (YOKOHAMA RUBBER CO LTD); | [X]JPH10119513 (SUMITOMO RUBBER IND); | [A]WO2005030503 (PIRELLI [IT], et al); | [A]JP2006256385 (SUMITOMO RUBBER IND); | [A]JP2006273240 (BRIDGESTONE CORP) | vom Anmelder | JPS6094804 | JPH1111114 | JP2006273240 |