EP2108176 - REISEINFORMATIONSDIENSTSYSTEM UND -VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON REISEINFORMATIONEN FÜR DAS GLEICHE SYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 01.07.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2016 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 03.08.2016 [2016/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thinkware Systems Corporation Hanmi Tower 15 Fl., 45 Bangi-dong, Songpa-gu Seoul 138-050 / KR | [2009/42] | Erfinder | 01 /
WON, Joonghie No. 105-801 Sungwon 1-cha Apt. Singok 1-dong Uijeongbu-si Gyeonggi-do 480-727 / KR | [2009/42] | Vertreter | V.O. P.O. Box 87930 2508 DH Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [2011/18] | Jansen, Cornelis Marinus, et al VEREENIGDE Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | ||
Frühere [2009/42] | Carangelo, Pierluigi Jacobacci & Partners S.p.A. Via della Quattro Fontane 15 00184 Roma / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07860676.1 | 27.12.2007 | [2009/42] | WO2007KR06857 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20070010972 | 02.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20070010972 | [2009/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008093935 | Datum: | 07.08.2008 | Sprache: | EN | [2008/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2108176 | Datum: | 14.10.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.08.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 07.08.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.11.2011 | Klassifikation | IPC: | G06Q50/00, G06Q10/00 | [2011/50] | CPC: |
G01C21/343 (EP,US);
G06Q50/14 (EP,KR,US);
G01C21/3679 (US);
G01C21/3611 (US);
G06Q10/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2009/42] | G06Q50/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REISEINFORMATIONSDIENSTSYSTEM UND -VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON REISEINFORMATIONEN FÜR DAS GLEICHE SYSTEM | [2009/42] | Englisch: | TRAVEL INFORMATION SERVICE SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING TRAVEL INFORMATION OF THE SAME SYSTEM | [2009/42] | Französisch: | SYSTÈME E DE SERVICES D'INFORMATIONS SUR LES VOYAGES ET MÉTHODE FOURNISSANT DES INFORMATIONS SUR LES VOYAGES DANS CE MÊME SYSTÈME | [2009/42] | Eintritt in die regionale Phase | 29.07.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.07.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 29.07.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.07.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.07.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/42] | 30.05.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.12.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.04.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.02.2016 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 05.02.2016 geplant war | 05.02.2016 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 21.03.2016 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2016/31] | 31.03.2016 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/31] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.12.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2015 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [L] - "STATEMENT IN ACCORDANCE WITH THE NOTICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE DATED 1 OCTOBER 2007 CONCERNING BUSINESS METHODS - EPC / ERKLAERUNG GEMAESS DER MITTEILUNG DES EUROPAEISCHEN PATENTAMTS VOM 1.OKTOBER 2007 UEBER GESCHAEFTSMETHODEN - EPU / DECLARATION CONFORMEMENT AU COMMUNIQUE DE L'OFFICE EUROP", 20071101, (20071101), XP007905525 [L] 1-15 * Statement in accordance with the Notice from the European Patent Office dated 1 October 2007 concerning business methods (OJ 11/2007; p592f) The claimed subject matter, with due regard to the description and drawings, relates to processes comprised in the list of subject matter and activities excluded from patentability under Art.52(2) and (3) EPC. The applicant is advised that in accordance with the established practice of the EPO, no search need be performed in respect of those aspects of the claimed invention. The only identifiable technical aspects of the claimed invention relate to the use of conventional, general-purpose data processing technology for processing data of an inherently non-technical nature. The information technology employed is considered to have been generally known as it was widely available to everyone at the date of filing/priority of the present application. The notoriety of such prior art cannot reasonably be contested. No documentary evidence was therefore considered required. * | Internationale Recherche | [Y]KR20060114943 (THINKWARE SYSTEMS CORP [KR]); | [Y]KR20060095601 (MANDO MAP & SOFT CO LTD [KR]); | [Y]JP2004144506 (MAZDA MOTOR) | Prüfung | EP1054236 |