EP2079141 - Anschalteinrichtung für einen Elektromotor mit integrierter Sicherheitstechnik [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.03.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.10.2017 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG, HU, TR | veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2013/11] |
Frühere [2009/29] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Braune, Christian Paradeplatz 3 92224 Amberg / DE | 02 /
Fröhlich, Paul Theodor-Heuss-Strasse 5 92237 Sulzbach-Rosenberg / DE | 03 /
Krämer, Werner Ströberstrasse 7 92421 Schwandorf / DE | 04 /
Neumann, Bernhard Untere Leitenstrasse 16 90556 Cadolzburg / DE | 05 /
Prölss, Manfred Schlehenweg 12 92263 Ebermannsdorf / DE | 06 /
Schumann, Gordon Schenkstrasse 55 91052 Erlangen / DE | [2009/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08000495.5 | 11.01.2008 | [2009/29] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2079141 | Datum: | 15.07.2009 | Sprache: | DE | [2009/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2079141 | Datum: | 07.05.2014 | Sprache: | DE | [2014/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.06.2008 | Klassifikation | IPC: | H02H7/08, G05B9/03 | [2009/29] | CPC: |
H02H7/0844 (EP);
G05B9/03 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Anschalteinrichtung für einen Elektromotor mit integrierter Sicherheitstechnik | [2009/29] | Englisch: | Starting device for an electromotor with integrated safety technology | [2009/29] | Französisch: | Dispositif de démarrage pour un moteur électrique doté d'une technique de sécurité intégrée | [2009/29] | Prüfungsverfahren | 18.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/04] | 28.01.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.05.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.12.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.03.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 31.03.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.03.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.01.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 10.02.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.01.2008 | BG | 07.05.2014 | CY | 07.05.2014 | CZ | 07.05.2014 | DK | 07.05.2014 | EE | 07.05.2014 | ES | 07.05.2014 | FI | 07.05.2014 | HR | 07.05.2014 | LT | 07.05.2014 | LV | 07.05.2014 | MC | 07.05.2014 | MT | 07.05.2014 | NL | 07.05.2014 | PL | 07.05.2014 | RO | 07.05.2014 | SI | 07.05.2014 | SK | 07.05.2014 | TR | 07.05.2014 | NO | 07.08.2014 | GR | 08.08.2014 | IS | 07.09.2014 | PT | 08.09.2014 | AT | 11.01.2015 | GB | 11.01.2015 | IE | 11.01.2015 | LU | 11.01.2015 | BE | 31.01.2015 | CH | 31.01.2015 | LI | 31.01.2015 | [2017/39] |
Frühere [2017/03] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
MT | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
AT | 11.01.2015 | ||
GB | 11.01.2015 | ||
IE | 11.01.2015 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Frühere [2016/25] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
AT | 11.01.2015 | ||
GB | 11.01.2015 | ||
IE | 11.01.2015 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Frühere [2016/07] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
GB | 11.01.2015 | ||
IE | 11.01.2015 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Frühere [2015/48] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
GB | 11.01.2015 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Frühere [2015/47] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
Frühere [2015/43] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
Frühere [2015/39] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
LU | 11.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
Frühere [2015/36] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
Frühere [2015/30] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
Frühere [2015/12] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Frühere [2015/10] | CY | 07.05.2014 | |
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Frühere [2015/08] | CY | 07.05.2014 | |
DK | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Frühere [2015/02] | CY | 07.05.2014 | |
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 07.05.2014 | |
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 07.05.2014 | |
FI | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 07.05.2014 | |
LT | 07.05.2014 | ||
Frühere [2014/47] | CY | 07.05.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE102005028559 (DOLD & SOEHNE KG E [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]DE102006046286 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1 * abstract * |