EP1953705 - Verfahren und System zur Fehlerreduzierung beim Verarbeiten von Druckstromdaten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.10.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.06.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.10.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.11.2021 [2021/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pitney Bowes, Inc. 27 Waterview Drive Shelton, CT 06484 / US | [2020/34] |
Frühere [2008/32] | Für alle benannten Staaten Pitney Bowes, Inc. One Elmcroft Road Stamford, CT 06926-0700 / US | Erfinder | 01 /
Sharma, Vishnu Mrs. Arundhati Chakravarty Damyanti Apts. Flat C-103 Behera Sahi Bhubaneshwar, Orissa 751012 / IN | 02 /
Rolling, Patrick 2130 Mount Vernon Road Southington, Connecticut 06489 / US | 03 /
Zamanian, Elaheh E. 23 Applegate Lane Trumbull, Connecticut 06611 / US | 04 /
Zhang, Yichun 1062-A Morden Blush Lane Webster, New York 14580 / US | 05 /
Nethala, Vinod B. 352 Papere Ridge Shelton, Connecticut 06484 / US | [2020/49] |
Frühere [2008/32] | 01 /
Sharma, Vishnu Mrs. Arundhati Chakravarty Damyanti Apts. Flat C-103 Behera Sahi Bhubaneshwar, Orissa 751012 / IN | ||
02 /
Rolling, Patrick 2130 Mount Vernon Road Southington, Connecticut 06489 / US | |||
03 /
Zamanian, Elaheh E. 23 Applegate Lane Trumbull, Connecticut 06611 / US | |||
04 /
Zhang, Yichun 1062-A Morden Blush Lane Webster, New York 14580 / US | |||
05 /
Nethala, Vinod B. 352 Papere Ridge Shelton, Connecticut 06484 / US | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2020/49] |
Frühere [2008/32] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08001906.0 | 01.02.2008 | [2008/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070899595P | 05.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 899595 P | US20070799418 | 01.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 799418 | [2008/33] |
Frühere [2008/32] | US20070899595P | 05.02.2007 | |
US20070799418 | 01.03.2007 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1953705 | Datum: | 06.08.2008 | Sprache: | EN | [2008/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1953705 | Datum: | 02.02.2011 | [2011/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1953705 | Datum: | 02.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.01.2011 | Klassifikation | IPC: | G07B17/00 | [2008/32] | CPC: |
G07B17/00467 (EP,US);
G06F3/1208 (EP,US);
G06F3/121 (EP,US);
G06F3/1234 (EP);
G06F3/126 (EP,US);
G06F3/1284 (EP,US);
G06F3/1285 (EP);
G07B17/00508 (EP);
G07B2017/0033 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2011/40] |
Frühere [2008/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und System zur Fehlerreduzierung beim Verarbeiten von Druckstromdaten | [2008/32] | Englisch: | Method and system for mitigating errors when processing print stream data | [2008/32] | Französisch: | Procédé et système pour remédier aux erreurs lors du traitement de données de flux d'impression | [2008/32] | Prüfungsverfahren | 20.05.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.08.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/37] | 03.08.2011 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 08.09.2011 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 28.02.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.06.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.02.2016 | Termin der mündlichen Verhandlung | 14.03.2016 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung {1} | 14.03.2016 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 29.06.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.10.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.10.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.10.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 12.04.2016 | Beschwerde eingegangen No. T1900/16 | 07.07.2016 | Begründung eingereicht | 17.04.2020 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Zurückverweisung zur Erteilung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.02.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 03.09.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 26.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 27.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 27.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 27.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0745435 (PITNEY BOWES INC [US]); | [X]US6115132 (NAKATSUMA TAKUJI [JP], et al); | [X]US2002171864 (SESEK ROBERT [US]) | vom Anmelder | US2007179664 |