EP1956811 - Mobiles Endgerät und Verfahren zur Anzeige der Weltzeit darauf [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 04.08.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.08.2017 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 06.09.2017 [2017/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Frühere [2010/01] | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | ||
Frühere [2008/33] | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yoido-Dong Yongdungpo-Gu Seoul 150-010 / KR | Erfinder | 01 /
Choi, Mee-Yeon 219-24, Gasan-Dong Geumcheon-Gu Seoul / KR | 02 /
Chun, Jee-Young 219-24, Gasan-Dong Geumcheon-Gu Seoul / KR | [2008/33] | Vertreter | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08001965.6 | 01.02.2008 | [2008/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20070012330 | 06.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20070012330 | KR20070033412 | 04.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20070033412 | [2008/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1956811 | Datum: | 13.08.2008 | Sprache: | EN | [2008/33] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1956811 | Datum: | 01.02.2012 | Sprache: | EN | [2012/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.01.2012 | Klassifikation | IPC: | H04M1/725, G04G9/00, G09B29/10 | [2012/05] | CPC: |
G04G9/0076 (EP,US);
H04M1/72427 (EP,US);
G09B29/007 (EP,US);
H04M1/724 (EP,US);
H04M1/72451 (EP,US);
H04M1/72457 (EP,US);
|
Frühere IPC [2008/33] | H04M1/725 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mobiles Endgerät und Verfahren zur Anzeige der Weltzeit darauf | [2008/33] | Englisch: | Mobile terminal and world time display method thereof | [2008/33] | Französisch: | Terminal mobile et son procédé d'affichage des horaires mondiaux | [2008/33] | Prüfungsverfahren | 01.02.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/33] | 31.07.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.06.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.03.2017 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 05.04.2017 geplant war | 05.04.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 19.04.2017 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2017/36] | 29.04.2017 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/36] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.02.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2017 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]KR20000027959 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) [X] 1-3,6,7,11-13,18-21 * figures 1-3 *; | [Y]GB2389017 (NEC CORP [JP]) [Y] 10,16* abstract *; | [X]KR20040073149 (LG ELECTRONICS INC) [X] 1-3,5-7,11-13,17,18 * the whole document *; | [X]KR20050017527 (PANTECH CO LTD) [X] 1-3,5-7,11-13,17,18 * abstract *; | [XY]KR20060003687 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [X] 1-3,5-7,11-13,17-21 * the whole document * [Y] 4,8-10,14-16; | [Y]EP1659817 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [Y] 4,8-10,14-16 * paragraph [0015] - paragraph [0020]; figures 1-3 * | Prüfung | KR20020082614 |