EP1920735 - Beschichtung einer medizinischen Anwendung mit einem Blasenstrahldruckerkopf [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.04.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.04.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.05.2009 [2009/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Boston Scientific Limited The Corporate Centre Bush Hill Bay Street St. Michael / BB | [2008/20] | Erfinder | 01 /
Zhong, Sheng-Ping 8 Dickinson Circle Shrewsbury, MA 01545 / US | 02 /
Boulais, Dennis R. 7 Shephard Hill Road Danielson, CT 06239 / US | 03 /
Mohan, Kshitij 9172 Eton Avenue Chatsworth, CA 91311 / US | 04 /
Austin, Michael 31 Woodfield, Galway Road Tuam, Galway / IE | 05 /
Weber, Jan Holdaal 49 6228 GJ Maastricht / NL | [2008/34] |
Frühere [2008/20] | 01 /
Zhong, Sheng-Ping 8 Dickinson Circle Shrewsbury, MA 01545 / US | ||
02 /
Boulais, Dennis R. 7 Shephard Hill Road Danielson, CT 06239 / US | |||
03 /
Mohan, Kshitij 9172 Eton Avenue Chatsworth, CA 91311 / US | |||
04 /
Austin, Michael Gardenfield Taum, County Galway / IE | |||
05 /
Weber, Jan 18112 89th Place N. Maple Grove, MN 55311 / US | Vertreter | Altenburg, Udo Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Altenburg, Udo Patent- und Rechtsanwälte Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg . Geissler Galileiplatz 1 81679 München / DE | ||
Frühere [2008/20] | Altenburg, Udo Patent- und Rechtsanwälte Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg . Geissler Postfach 86 06 20 81633 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08002760.0 | 04.06.2002 | [2008/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010895415 | 02.07.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 895415 | [2008/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1920735 | Datum: | 14.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/20] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1920735 | Datum: | 21.05.2008 | [2008/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.04.2008 | Klassifikation | IPC: | A61F2/06, A61L31/18, A61L31/10, B05B15/04 | [2008/20] | CPC: |
B05B12/122 (EP,US);
A61L31/10 (EP,US);
B05B12/124 (EP,US);
B05B12/16 (EP,US);
B05B13/0442 (EP,US);
B05B5/082 (EP,US);
A61F2/82 (EP,US);
A61F2/86 (EP,US);
A61F2250/0067 (EP,US);
B05B13/0228 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | [2009/05] |
Frühere [2008/20] | DE, FR, GB, IE, NL | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Beschichtung einer medizinischen Anwendung mit einem Blasenstrahldruckerkopf | [2008/20] | Englisch: | Coating a medical appliance with a bubble jet printing head | [2008/20] | Französisch: | Revêtement d'application médicale avec tête d'impression à bulle d'encre | [2008/20] | Prüfungsverfahren | 22.11.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/22] | 09.01.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/22] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP02782484.6 / EP1414375 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PX]WO0191918 (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEM [US]) [PX] 1-7 * page 12, paragraph 1 * * page 14, paragraphs 1,2 * * page 15, line 20 - page 16, line 22 * * page 17, line 15 - line 24 * * page 31, line 20 - line 28 * * figure - *; | [A]US5980972 (DING NI [US]) [A] 1 * column 5, line 50 - line 65; figure - *; | [A]WO9744692 (HARVARD COLLEGE [US]) [A] 1 * page 22, line 30 - page 23, line 2 * * figures 5-8 *; | [A]US6058843 (YOUNG ROBERT JOHN [GB]) [A] 1 * column A; figure - * | [A] - ROGERS J A ET AL, "MICROCONTRACT PRINTING AND ELECTROPLATING ON CURVED SUBSTRATES: PRODUCTION OF FREE-STANDING THREE-DIMENSIONAL METALLIC MICROSTRUCTURES", ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, (19970501), vol. 9, no. 6, ISSN 0935-9648, pages 475 - 477, XP000691101 [A] 1 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/adma.19970090603 |