EP1975539 - Wärmetauscher [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 23.04.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.04.2010 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 26.05.2010 [2010/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CHART HEAT EXCHANGERS Limited Partnership Wobaston Road, Fordhouses Wolverhampton WV10 6QB / GB | [2008/40] | Erfinder | 01 /
Symonds, Keith Thomas 4 Lansdowne Avenue Codsall Staffordshire WV8 2EN / GB | 02 /
Chatwin, Christopher John 2 Bartlett Close Penkridge Stafford ST 19 5JG / GB | [2008/40] | Vertreter | Moore, Christopher Mark, et al Avidity IP Kestrel House Falconry Court Baker's Lane Epping, Essex CM16 5DQ / GB | [N/P] |
Frühere [2009/45] | Moore, Christopher Mark, et al HLBBshaw Merlin House Falconry Court Baker's Lane Epping, Essex CM16 5DQ / GB | ||
Frühere [2008/40] | Moore, Christopher Mark, et al HLBBshaw 10th Floor, Metropolitan House 1 Hagley Road Birmingham B16 8TG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08002834.3 | 29.10.2002 | [2008/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20010025946 | 29.10.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0125946 | GB20020010794 | 10.05.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0210794 | [2008/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1975539 | Datum: | 01.10.2008 | Sprache: | EN | [2008/40] | Klassifikation | IPC: | F28F3/02, F28F3/08 | [2008/40] | CPC: |
F28F3/086 (EP);
F28F13/06 (EP);
F28F3/025 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2008/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wärmetauscher | [2008/40] | Englisch: | Heat exchangers | [2008/40] | Französisch: | Échangeurs thermiques | [2008/40] | Prüfungsverfahren | 15.02.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/40] | 15.04.2010 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2010/21] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP02779673.9 / EP1442263 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2009 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | vom Anmelder | WO0034728 |