EP1959430 - Verfahren zur automatischen Generierung von VoiceXML-sprachapplicationen aus Sprachdialogmodellen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 08.04.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.04.2016 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 11.05.2016 [2016/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deutsche Telekom AG Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn / DE | Für alle benannten Staaten Technische Universität Berlin Strasse des 17. Juni 135 10623 Berlin / DE | [2008/34] | Erfinder | 01 /
Oberle, Frank Knesebeckstr. 11 10623 Berlin / DE | 02 /
Kirchherr, Ralf Schillerstr. 10 63225 Langen / DE | 03 /
Schumacher, Karlheinz Im Taubenweg 9 64560 Riedstadt / DE | 04 /
Schostag, Thomas Winterfeldallee 87 15834 Rangsdorf / DE | [2008/34] | Vertreter | Kampfenkel, Klaus Blumbach - Zinngrebe Patentanwälte PartG mbB Alexandrastrasse 5 65187 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Frühere [2008/34] | Kampfenkel, Klaus Blumbach - Zinngrebe Patentanwälte Alexandrastrasse 5 65187 Wiesbaden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08002935.8 | 18.02.2008 | [2008/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20070003406 | 19.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 07003406 | [2008/34] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1959430 | Datum: | 20.08.2008 | Sprache: | DE | [2008/34] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1959430 | Datum: | 04.08.2010 | [2010/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.07.2010 | Klassifikation | IPC: | G10L15/26, G06F9/44 | [2010/31] | CPC: |
G10L15/22 (EP);
G06F8/10 (EP);
G06F8/30 (EP)
|
Frühere IPC [2008/34] | G10L15/26 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur automatischen Generierung von VoiceXML-sprachapplicationen aus Sprachdialogmodellen | [2008/34] | Englisch: | Method for automatically generating voiceXML speech applications from speech dialog models | [2008/34] | Französisch: | Procédé destiné à la génération automatique d'applications vocales VoiceXML à partir de modèles de dialogues vocaux | [2008/34] | Prüfungsverfahren | 31.01.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/11] | 04.02.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.02.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.07.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.12.2015 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/19] | 08.12.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 23.12.2015 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2016/19] | 23.12.2015 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.02.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2005080628 (KUPERSTEIN MICHAEL [US]) [A] 1-9 * paragraphs [0008] - [0012] * * paragraphs [0014] , [0017] - [0019] * * paragraphs [0025] - [0032] * * paragraphs [0214] - [0221] * * figures 3-8 *; | [A]US2006025997 (LAW ENG B [AU] ET AL LAW ENG BOON [AU] ET AL) [A] 1-9 * paragraphs [0043] - [0054] * * paragraphs [0060] , [0061] * * paragraphs [0064] , [0074] * * figures 2-4 *; | [XI] - WERNER KURSCHL ET AL, "Gulliver-A Framework for Building Smart Speech-Based Applications", SYSTEM SCIENCES, 2007. HICSS 2007. 40TH ANNUAL HAWAII INTERNATIONAL CO NFERENCE ON, IEEE, PI, (20070106), ISBN 978-0-7695-2755-0, pages 30 - 30, XP031013265 [X] 1 * Abschnitt 6 * * Abbildung 6 * [I] 2-9 | [A] - BOB CARPENTER SASHA CASKEY KRISHNA DAYANIDHI CAROLINE DROUIN ROBERTO PIERACCINI SPEECHWORKS INTERNATIONAL ET AL, "A Portable, Server-Side Dialog Framework for VoiceXML", ICSLP 2002 : 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPOKEN LANGUAGE PROCESSING. DENVER, COLORADO, SEPT. 16 - 20, 2002; [INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPOKEN LANGUAGE PROCESSING. (ICSLP)], ADELAIDE : CAUSAL PRODUCTIONS, AU, (20020916), ISBN 978-1-876346-40-9, page 2705, XP007011720 [A] 1-9 * the whole document * |