EP1998052 - Axiallüfter mit nachgeschaltetem Leitapparat [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.06.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten EVG Lufttechnik GmbH Maybachstrasse 3 71735 Eberdingen-Hochdorf / DE | [2008/49] | Erfinder | 01 /
Bischof, Gerd Mühlenblick 2 74372 Sersheim / DE | 02 /
Haas, Augustin Freiherr v. Tessin Strasse 12 71735 Eberdingen / DE | [2008/49] | Vertreter | DREISS Patentanwälte PartG mbB Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2012/33] | Dreiss Patentanwälte Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2008/49] | Dreiss, Fuhlendorf, Steimle & Becker Patentanwälte Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08006197.1 | 29.03.2008 | [2008/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071025696 | 01.06.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007025696 | [2008/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1998052 | Datum: | 03.12.2008 | Sprache: | DE | [2008/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1998052 | Datum: | 28.10.2009 | [2009/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1998052 | Datum: | 15.08.2012 | Sprache: | DE | [2012/33] | Art: | B9 Berichtigte Patentschrift | Nr.: | EP1998052 | Datum: | 27.02.2013 | [2013/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.09.2009 | Klassifikation | IPC: | F04D29/54, F04D29/66, F04D25/10 | [2009/34] | CPC: |
F04D29/663 (EP);
F04D29/544 (EP);
F05D2250/52 (EP)
|
Frühere IPC [2008/49] | F04D29/54, F04D29/66 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Axiallüfter mit nachgeschaltetem Leitapparat | [2008/49] | Englisch: | Axial ventilator with subsequent guide vane apparatus | [2008/49] | Französisch: | Ventilateur axial doté d'un appareil directeur connecté en aval | [2008/49] | Prüfungsverfahren | 01.04.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/21] | 12.05.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.05.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.10.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.03.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.06.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.06.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.05.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 16.05.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2011 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   08.06.2011 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.03.2008 | CY | 15.08.2012 | CZ | 15.08.2012 | DK | 15.08.2012 | EE | 15.08.2012 | FI | 15.08.2012 | HR | 15.08.2012 | IT | 15.08.2012 | LT | 15.08.2012 | LV | 15.08.2012 | MT | 15.08.2012 | NL | 15.08.2012 | PL | 15.08.2012 | RO | 15.08.2012 | SE | 15.08.2012 | SI | 15.08.2012 | SK | 15.08.2012 | TR | 15.08.2012 | BG | 15.11.2012 | NO | 15.11.2012 | GR | 16.11.2012 | ES | 26.11.2012 | IS | 15.12.2012 | PT | 17.12.2012 | GB | 29.03.2013 | IE | 29.03.2013 | LU | 29.03.2013 | BE | 31.03.2013 | CH | 31.03.2013 | LI | 31.03.2013 | MC | 31.03.2013 | FR | 02.04.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
DK | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
IT | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
MT | 15.08.2012 | ||
NL | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
TR | 15.08.2012 | ||
BG | 15.11.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
ES | 26.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
GB | 29.03.2013 | ||
IE | 29.03.2013 | ||
BE | 31.03.2013 | ||
CH | 31.03.2013 | ||
LI | 31.03.2013 | ||
MC | 31.03.2013 | ||
FR | 02.04.2013 | ||
Frühere [2014/32] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
DK | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
IT | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
MT | 15.08.2012 | ||
NL | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
BG | 15.11.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
ES | 26.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
GB | 29.03.2013 | ||
IE | 29.03.2013 | ||
BE | 31.03.2013 | ||
CH | 31.03.2013 | ||
LI | 31.03.2013 | ||
MC | 31.03.2013 | ||
FR | 02.04.2013 | ||
Frühere [2014/09] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
DK | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
IT | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
NL | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
BG | 15.11.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
ES | 26.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
GB | 29.03.2013 | ||
IE | 29.03.2013 | ||
BE | 31.03.2013 | ||
CH | 31.03.2013 | ||
LI | 31.03.2013 | ||
MC | 31.03.2013 | ||
FR | 02.04.2013 | ||
Frühere [2014/08] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
DK | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
IT | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
NL | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
BG | 15.11.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
ES | 26.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
IE | 29.03.2013 | ||
BE | 31.03.2013 | ||
CH | 31.03.2013 | ||
LI | 31.03.2013 | ||
MC | 31.03.2013 | ||
FR | 02.04.2013 | ||
Frühere [2014/07] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
DK | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
IT | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
NL | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
BG | 15.11.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
ES | 26.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
IE | 29.03.2013 | ||
MC | 31.03.2013 | ||
FR | 02.04.2013 | ||
Frühere [2013/47] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
DK | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
IT | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
NL | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
BG | 15.11.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
ES | 26.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
MC | 31.03.2013 | ||
Frühere [2013/34] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
DK | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
IT | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
NL | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
BG | 15.11.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
ES | 26.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2013/23] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
DK | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
IT | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
NL | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
RO | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
SK | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
ES | 26.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 15.08.2012 | |
CZ | 15.08.2012 | ||
DK | 15.08.2012 | ||
EE | 15.08.2012 | ||
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
NL | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
ES | 26.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2013/21] | CY | 15.08.2012 | |
DK | 15.08.2012 | ||
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
NL | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2013/15] | CY | 15.08.2012 | |
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
NL | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2013/13] | CY | 15.08.2012 | |
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
PT | 17.12.2012 | ||
Frühere [2013/12] | CY | 15.08.2012 | |
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
SE | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
Frühere [2013/11] | CY | 15.08.2012 | |
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
LV | 15.08.2012 | ||
PL | 15.08.2012 | ||
SI | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
GR | 16.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
Frühere [2013/10] | CY | 15.08.2012 | |
FI | 15.08.2012 | ||
HR | 15.08.2012 | ||
LT | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
IS | 15.12.2012 | ||
Frühere [2013/09] | FI | 15.08.2012 | |
LT | 15.08.2012 | ||
NO | 15.11.2012 | ||
Frühere [2013/08] | LT | 15.08.2012 | |
NO | 15.11.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]DE1928391 (WAGNER MAX) [Y] 11-12 * page 2, paragraph 5; figure 1 *[A] 1; | [XYI]WO8912174 (FLAEKT AB [SE]) [X] 1-5,9-10 * page 4, line 6 - line 24 * * page 5, line 8 - line 13; figures 2,3 * [Y] 11-12 [I] 6,8; | [XAY]EP1600640 (BEHR GMBH & CO KG [DE]) [X] 1-2,4-5,9 * column 4, line 1 - column 5, line 10 * * column 6, paragraph 17; figure 4 * [A] 3,6 [Y] 11-12 | vom Anmelder | DE1928391 | WO8912174 |