EP2108702 - Synthese mehrfach ungesättigter Fettsäuren in Hefe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 05.02.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.02.2010 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 10.03.2010 [2010/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Organo Balance GmbH Gustav-Meyer-Allee 25 13355 Berlin / DE | [2009/42] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/42] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08006915.6 | 07.04.2008 | [2009/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2108702 | Datum: | 14.10.2009 | Sprache: | EN | [2009/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.07.2008 | Klassifikation | IPC: | C12P7/64, C12N1/18, A23L1/30, A23K1/16 | [2009/42] | CPC: |
C12P7/6472 (EP,US);
A23K20/158 (EP);
A23L33/12 (EP);
C11B1/10 (EP);
C12N1/18 (EP);
C12N9/0083 (EP);
C12N9/1029 (EP);
C12P7/6427 (EP,US);
C12P7/6431 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/42] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Synthese mehrfach ungesättigter Fettsäuren in Hefe | [2009/42] | Englisch: | Synthesis of polyunsaturated fatty acids in yeast | [2009/42] | Französisch: | Synthèse d'acides gras polyinsaturés dans la levure | [2009/42] | Prüfungsverfahren | 22.10.2009 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Eingangsprüfung A.90(5) [2010/10] | 01.11.2009 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/10] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO0012720 (ABBOTT LAB [US]); | [XY]EP1557471 (CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACION [ES]); | [XY]US2006051847 (GUNNARSSON NINA K [DK], et al); | [XY]WO2008000277 (FLUXOME SCIENCES AS [DK], et al); | vom Anmelder | EP0300168 |