EP1990817 - Beleuchtbare Folientastatur [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.10.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.10.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.11.2009 [2009/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Werner Blase GmbH & Co. KG Borsigstrasse 8 32312 Lübbecke / DE | [2008/46] | Erfinder | 01 /
Friedrich, Joachim Grüner Weg 58 32120 Hiddenhausen / DE | [2008/46] | Vertreter | Freiherr von Schorlemer, Reinfried Karthäuser Strasse 5A 34117 Kassel / DE | [2008/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08008244.9 | 30.04.2008 | [2008/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20072006647U | 07.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202007006647 U | [2008/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1990817 | Datum: | 12.11.2008 | Sprache: | DE | [2008/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.08.2008 | Klassifikation | IPC: | H01H13/83 | [2008/46] | CPC: |
H01H13/83 (EP);
H01H2209/082 (EP);
H01H2209/084 (EP);
H01H2219/037 (EP);
H01H2219/046 (EP);
H01H2221/07 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Beleuchtbare Folientastatur | [2008/46] | Englisch: | Illuminable film keyboard | [2008/46] | Französisch: | Clavier à effleurement pouvant être éclairé | [2008/46] | Prüfungsverfahren | 13.05.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/46] | 23.06.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/46] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2007023262 (LIU DEAN-KUO [TW], et al) [X] 1-9,12 * paragraphs [0033] - [0045]; figure 4 * [Y] 10,11; | [Y]US2004173811 (YAMAZAKI SHUNPEI [JP], et al) [Y] 10,11 * paragraphs [0145] - [0148]; figures 1,16 *; | [X]EP1152443 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [X] 1,2,4,7,12 * paragraphs [0030] - [0033]; figures 11,12 * | vom Anmelder | DE29703194U | DE202004016741U | DE202004017365U | DE202004007474U |