EP2003342 - Verfahren zum Betreiben einer Anordnung mit Vakuumpumpe und Anordnung mit einer Vakuumpumpe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.09.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.10.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.06.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.04.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 19.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2021 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PFEIFFER VACUUM GMBH Berliner Strasse 43 35614 Asslar / DE | [2018/47] |
Frühere [2008/51] | Für alle benannten Staaten PFEIFFER VACUUM GMBH Berliner Strasse 43 35614 Asslar / DE | Erfinder | 01 /
Bernhardt, Helmut Am Rabenbaum 33A 35584 Wetzlar / DE | [2008/51] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2018/47] | Manitz Finsterwald Patentanwälte PartmbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08009333.9 | 21.05.2008 | [2008/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071027711 | 15.06.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007027711 | [2008/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2003342 | Datum: | 17.12.2008 | Sprache: | DE | [2008/51] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2003342 | Datum: | 12.07.2017 | Sprache: | DE | [2017/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2003342 | Datum: | 21.11.2018 | Sprache: | DE | [2018/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.06.2017 | Klassifikation | IPC: | F16C32/04, F04D19/04, F04D27/02, F04D29/058 | [2017/28] | CPC: |
F04D19/048 (EP);
F04D27/0292 (EP);
F04D29/058 (EP);
F16C32/0444 (EP);
F16C32/0489 (EP);
F16C2360/45 (EP)
|
Frühere IPC [2008/51] | F04D19/04, F04D27/02, F04D29/058, F16C39/06 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/22] |
Frühere [2018/12] | |||
Frühere [2008/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Betreiben einer Anordnung mit Vakuumpumpe und Anordnung mit einer Vakuumpumpe | [2008/51] | Englisch: | Method for operating an assembly with vacuum pump and assembly with a vacuum pump | [2008/51] | Französisch: | Procédé de fonctionnement d'un agencement doté d'une pompe à vide et agencement doté d'une pompe à vide | [2008/51] | Prüfungsverfahren | 21.05.2008 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.02.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet | 18.04.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.04.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/22] | 20.06.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.10.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.10.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.10.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.06.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 22.08.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/44] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 18.04.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 18.04.2018 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.05.2018 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 18.04.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 18.04.2018 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.05.2018 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 18.04.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 18.04.2018 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.05.2018 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 30.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.05.2008 | CY | 21.11.2018 | DK | 21.11.2018 | EE | 21.11.2018 | ES | 21.11.2018 | FI | 21.11.2018 | HR | 21.11.2018 | LT | 21.11.2018 | LV | 21.11.2018 | MC | 21.11.2018 | MT | 21.11.2018 | NL | 21.11.2018 | PL | 21.11.2018 | RO | 21.11.2018 | SE | 21.11.2018 | SI | 21.11.2018 | SK | 21.11.2018 | TR | 21.11.2018 | BG | 21.02.2019 | NO | 21.02.2019 | GR | 22.02.2019 | IS | 21.03.2019 | PT | 21.03.2019 | AT | 21.05.2019 | IE | 21.05.2019 | LU | 21.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | FR | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | [2021/34] |
Frühere [2021/32] | HU | 21.05.2008 | |
CY | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
AT | 21.05.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | CY | 21.11.2018 | |
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
AT | 21.05.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/51] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
AT | 21.05.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/29] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
FR | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/26] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/21] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
IE | 21.05.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/17] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/11] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
LU | 21.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/07] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/50] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/40] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/37] | DK | 21.11.2018 | |
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/35] | DK | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/34] | DK | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | ES | 21.11.2018 | |
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | ES | 21.11.2018 | |
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | ES | 21.11.2018 | |
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 21.11.2018 | |
NO | 21.02.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH08338393 (KOYO SEIKO CO) [X] 1,7-9 * paragraphs [0015] , [0016] , [0018]; figure - *; | [A]JP2003156100 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [A] 1-12* abstract *; | [XI]US2003161733 (KABASAWA TAKASHI [JP], et al) [X] 1,3,7 * paragraphs [0010] - [0020] - [ 105] - [0121]; figure - * [I] 2,4-6,10-12; | [A]JP2005036839 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 1-12 * abstract * | vom Anmelder | DE3239328 | EP1118774 | EP1711711 |