EP2006981 - Elektrischer Motor mit rotierendem Gehäuse für gewerbliche Anwendungen und im Modellbau [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.06.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.10.2019 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rozehnal, Dalibor Horácké námestí 8/57 62100 Brno / CZ | Für alle benannten Staaten Überall, Roman Partyzánu 1818 68801 Uhersky Brod / CZ | [2016/28] |
Frühere [2008/52] | Für alle benannten Staaten Rozehnal, Dalibor Horácké námestí 8/57 62100 Brno / CZ | Erfinder | 01 /
Rozehnal, Dalibor Horácké námesti 8/57 62100 Brno / CZ | 02 /
Überall, Roman Partyzánu 1818 68801 Uhersky Brod / CZ | [2008/52] | Vertreter | Kreizlova, Dana Tomas Bata University in Zlin Nam. T.G. Masaryka 5555 760 01 Zlin / CZ | [2016/30] |
Frühere [2008/52] | Kreizlova, Dana Tomas Bata University in Zlin Nam. T.G. Masaryka 5555 760 01 Zlin / CZ | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08010096.9 | 03.06.2008 | [2008/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CZ20070000415 | 19.06.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CZ 20070415 | [2008/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2006981 | Datum: | 24.12.2008 | Sprache: | EN | [2008/52] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2006981 | Datum: | 25.08.2010 | [2010/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2006981 | Datum: | 27.07.2016 | Sprache: | EN | [2016/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.07.2010 | Klassifikation | IPC: | H02K9/06, A63H23/04, A63H27/00, H02K5/22, A63H29/22, // H02K1/27 | [2016/02] | CPC: |
H02K9/06 (EP);
H02K1/2791 (EP,US);
A63H23/04 (EP);
A63H27/02 (EP);
A63H29/22 (EP);
H02K5/22 (EP)
|
Frühere IPC [2010/34] | H02K9/06, A63H23/04, A63H27/00, H02K5/22, // H02K1/27 | ||
Frühere IPC [2008/52] | H02K9/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/30] |
Frühere [2008/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrischer Motor mit rotierendem Gehäuse für gewerbliche Anwendungen und im Modellbau | [2008/52] | Englisch: | Electric motor with a rotary casing for industrial and model-making applications | [2008/52] | Französisch: | Moteur électrique doté d'un carter rotatif pour des applications industrielles et d'élaboration de modèles | [2008/52] | Prüfungsverfahren | 11.02.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/12] | 21.02.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.03.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.07.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.10.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 18.12.2015 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 07.01.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.02.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.02.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.03.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.03.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 02.05.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.06.2008 | AT | 27.07.2016 | BE | 27.07.2016 | CY | 27.07.2016 | CZ | 27.07.2016 | DK | 27.07.2016 | EE | 27.07.2016 | FI | 27.07.2016 | HR | 27.07.2016 | LT | 27.07.2016 | LV | 27.07.2016 | MC | 27.07.2016 | NL | 27.07.2016 | PL | 27.07.2016 | RO | 27.07.2016 | SE | 27.07.2016 | SI | 27.07.2016 | SK | 27.07.2016 | BG | 27.10.2016 | NO | 27.10.2016 | GR | 28.10.2016 | IS | 27.11.2016 | PT | 28.11.2016 | [2019/46] |
Frühere [2019/31] | HU | 03.06.2008 | |
AT | 27.07.2016 | ||
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
Frühere [2017/31] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
Frühere [2017/13] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
Frühere [2017/10] | BE | 27.07.2016 | |
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 27.07.2016 | |
LT | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 27.07.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH05344682 (TOSHIBA CORP) [A] 1-9* abstract *; | [XY]EP0724322 (ELECTRO PARTS SPA [IT]) [X] 1 * column 1, line 49 - column 2, line 48; figures 1-3 * [Y] 4,5; | [IY]JP2002247820 (TAKAYAMA MITSURU, et al) [I] 1-3,6,7,9 * abstract * [Y] 4,5,8; | [Y]DE202005020124U (KRUSE PETER [DE], et al) [Y] 8 * the whole document * |