EP1959506 - Herstellungsverfahren für eine lichtemittierende Halbleitervorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.11.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.11.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.01.2014 [2014/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/47] | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [2008/34] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006-banchi Oaza-Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
Inoue, Tomio 7435-11, Ishiki-cho Kagoshima-shi Kagoshima 890 / JP | 02 /
Sanada, Kenichi 1-7-1, Myoenji liyuin-cho Hioki-gun Kagoshima 899-25 / JP | 03 /
Koya, Kenichi, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 7F Twin OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | 04 /
Fukuda, Yasuhiko 12008-1, Yobo Higashi-ichiki-cho Hioki-gun Kagoshima 899-23 / JP | [2008/43] |
Frühere [2008/34] | 01 /
Inoue, Tomio 7435-11, Ishiki-cho Kagoshima-shi Kagoshima 890 / JP | ||
02 /
Sanada, Kenichi 1-7-1, Myoenji liyuin-cho Hioki-gun Kagoshima 899-25 / JP | |||
03 /
Koya, Kenichi 2-28-66, Chuzan-cho Kagoshima-shi Kagoshima 891-01 / JP | |||
04 /
Fukuda, Yasuhiko 12008-1, Yobo Higashi-ichiki-cho Hioki-gun Kagoshima 899-23 / JP | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/34] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08010300.5 | 26.12.1997 | [2008/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19970018782 | 31.01.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 1878297 | JP19970021124 | 04.02.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2112497 | JP19970302473 | 05.11.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 30247397 | [2008/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1959506 | Datum: | 20.08.2008 | Sprache: | EN | [2008/34] | Klassifikation | IPC: | H01L33/00 | [2008/34] | CPC: |
H01L33/40 (EP,US);
H01L33/32 (EP,US);
H01L33/38 (EP,US);
H01L33/62 (EP,US);
H01L2224/0401 (EP,US);
H01L2224/06102 (EP,US);
H01L2224/13144 (EP,US);
H01L2224/16 (EP,US);
H01L2224/32245 (EP,US);
H01L2224/45144 (EP,US);
H01L2224/48091 (EP,US);
H01L2224/48247 (EP,US);
H01L2224/48257 (EP,US);
H01L2224/49107 (EP,US);
H01L2224/73204 (EP,US);
H01L2224/73265 (EP,US);
H01L25/167 (EP,US);
H01L2924/01004 (EP,US);
H01L2924/01012 (EP,US);
H01L2924/01013 (EP,US);
H01L2924/01014 (EP,US);
H01L2924/01019 (EP,US);
H01L2924/01028 (EP,US);
H01L2924/01039 (EP,US);
H01L2924/01057 (EP,US);
H01L2924/01078 (EP,US);
H01L2924/01079 (EP,US);
H01L2924/10253 (EP,US);
H01L2924/12032 (EP,US);
H01L2924/12041 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2224/48091, H01L2924/00014 (EP,US);
H01L2224/73265, H01L2224/32245, H01L2224/48247, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2224/73265, H01L2224/32245, H01L2224/48257, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2924/10253, H01L2924/00 (US,EP); | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2008/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Herstellungsverfahren für eine lichtemittierende Halbleitervorrichtung | [2008/34] | Englisch: | Method of manufacturing a semiconductor light-emitting device | [2008/34] | Französisch: | Procédé de fabrication d'un dispositif électroluminescent à semi-conducteur | [2008/34] | Prüfungsverfahren | 02.07.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/01] | 13.08.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/01] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP97950445.3 / EP0921577 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP19970950445) , ist 24.01.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 05.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 05.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 05.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 05.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 23.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 29.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 29.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 29.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2012 | 16   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |