Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
29.11.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.01.2014 [2014/01] |
12.08.2013 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
29.01.2013 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
05.01.2012 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
10.01.2011 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
27.01.2010 | Änderung: Jahresgebühr entrichtet | |
27.01.2010 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
09.01.2009 | Änderung: Jahresgebühr entrichtet | |
09.01.2009 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
17.10.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 19.11.2008 [2008/47] |
19.09.2008 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 22.10.2008 [2008/43] |
18.07.2008 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 20.08.2008 [2008/34] |
17.06.2008 | Änderung: Jahresgebühr entrichtet | |
17.06.2008 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |