EP2023342 - Geräuschunterdrückung mit integrierter Unterdrückung tonaler Geräusche [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.01.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.01.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.03.2010 [2010/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten QNX Software Systems (Wavemakers), Inc. 302-134 Abott Street Vancouver BC V6B 2K4 / CA | [2009/07] | Erfinder | 01 /
Hetherington, Phillip A. 23 Fernway Drive Port Moody, BC V3H 5H7 / CA | 02 /
Li, Xueman 4223 Pandora Street Burnaby, BC V5C2B4 / CA | [2009/07] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/07] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08012861.4 | 16.07.2008 | [2009/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070951922P | 25.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 951922 P | US20070961715 | 20.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 961715 | [2009/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2023342 | Datum: | 11.02.2009 | Sprache: | EN | [2009/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.09.2008 | Klassifikation | IPC: | G10L21/02 | [2009/07] | CPC: |
G10L21/0232 (EP);
G10L21/0208 (KR);
G10L21/02 (US);
G10L15/20 (KR);
G10L21/0216 (KR);
G10L2021/02085 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/07] | Erstreckungsstaaten | AL | 16.07.2008 | BA | 16.07.2008 | MK | 16.07.2008 | RS | 16.07.2008 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Geräuschunterdrückung mit integrierter Unterdrückung tonaler Geräusche | [2009/07] | Englisch: | Noise reduction with integrated tonal noise reduction | [2009/07] | Französisch: | Réduction de bruit avec une réduction des bruits sonores intégrée | [2009/07] | Prüfungsverfahren | 16.07.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/07] | 12.08.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/09] | 17.09.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/09] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5706395 (ARSLAN LEVENT M [US], et al) [X] 8,9 * abstract ** column 6, line 66 - column 7, line 62 *; | [A]EP1703494 (EMMA MIXED SIGNAL CV [NL]) [A] 1-14 * abstract * * claims 1-7 *; | [A]WO2006122388 (HARMAN BECKER AUTOMOTIVE SYS [CA], et al) [A] 1-14 * abstract * * page 2, line 4 - line 25 * | vom Anmelder | - EPHRAIM, Y.; MALAH, D., "Speech Enhancement Using A Minimum-Mean Square Error Short-Time Spectral Amplitude Estimator", IEEE TRANS. ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, (198412), vol. 32, no. 6, pages 1109 - 1121 |