EP2027813 - Am Kopf koppelbarer Halter zur optischen Messung am lebenden Körper [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 09.09.2015 [2015/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | [N/P] |
Frühere [2009/09] | Für alle benannten Staaten Hitachi Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | Erfinder | 01 /
Kiguchi, Masashi c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12F, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8220 / JP | 02 /
Matsushima, Naoki c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12F, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8220 / JP | 03 /
Atsumori, Hirokazu c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12F, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8220 / JP | [2014/14] |
Frühere [2009/09] | 01 /
Kiguchi, Masashi Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12F, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8220 / JP | ||
02 /
Matsushima, Naoki Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12F, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8220 / JP | |||
03 /
Atsumori, Hirokazu Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12F, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8220 / JP | Vertreter | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [2014/36] |
Frühere [2009/09] | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08012937.2 | 17.07.2008 | [2009/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070214919 | 21.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007214919 | [2009/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2027813 | Datum: | 25.02.2009 | Sprache: | EN | [2009/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2027813 | Datum: | 03.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.01.2009 | Klassifikation | IPC: | A61B5/00 | [2009/09] | CPC: |
A61B5/0059 (EP,US);
A61B5/1455 (EP,US);
A61B5/6814 (EP,US);
A61B2562/0233 (EP,US);
A61B2562/046 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, IT, NL [2009/44] |
Frühere [2009/09] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Am Kopf koppelbarer Halter zur optischen Messung am lebenden Körper | [2009/09] | Englisch: | Head-coupled holder for living body optical measurement | [2009/09] | Französisch: | Supportà couplage de tête pour la mesure optique d'un corps vivant | [2013/38] |
Frühere [2009/09] | Support à couplage de tête pour la mesure optique d'un corps vivant | Prüfungsverfahren | 20.08.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/46] | 26.08.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 25.09.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.09.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 01.02.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.03.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.06.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 10.07.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.07.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.09.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 04.06.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 03.09.2014 | [2015/37] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]EP1407711 (HITACHI LTD [JP], et al) [X] 1,2 * paragraph [0016] * * paragraph [0039]; figure 22 * [A] 3,8; | [A]US2004054271 (MAKI ATSUSHI [JP], et al) [A] 1,3,8 * paragraph [0080] - paragraph [0087]; figure 4 *; | [A]EP1447049 (HITACHI LTD [JP], et al) [A] 1,3,8 * figures 9,10 * | vom Anmelder | JPH09149894 | JP2000172407 | JP2002172106 |