EP2028163 - Formverfahren für ein optisches Element [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2009/09] | Formverfahren für ein optisches Element und optisches Element | ||
[2012/46] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.02.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | [2011/35] |
Frühere [2009/09] | Für alle benannten Staaten Fujinon Corporation 1-324 Uetake-cho, Kita-ku Saitama-shi Saitama / JP | Erfinder | 01 /
Katsuma, Toshiaki c/o Fujinon Corporation 1-324, Uetake-cho Kita-ku Saitama-shi, Saitama / JP | 02 /
Yamanaka, Hajime c/o Fujinon Corporation 1-324, Uetake-cho Kita-ku Saitama-shi, Saitama / JP | [2012/47] |
Frühere [2009/09] | 01 /
Katsuma, Toshiaki Fujinon Corporation 1-324, Uetake-cho Kita-ku Saitama-shi Saitama / JP | ||
02 /
Yamanaka, Hajime Fujinon Corporation 1-324, Uetake-cho Kita-ku Saitama-shi Saitama / JP | Vertreter | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/15] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | ||
Frühere [2009/09] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08013633.6 | 29.07.2008 | [2009/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070215746 | 22.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007215746 | [2009/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2028163 | Datum: | 25.02.2009 | Sprache: | EN | [2009/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2028163 | Datum: | 10.04.2013 | Sprache: | EN | [2013/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.10.2008 | Klassifikation | IPC: | C03B11/08 | [2009/09] | CPC: |
C03B11/08 (EP,US);
C03B2215/49 (EP,US);
C03B2215/66 (EP,US);
Y10S359/90 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Formverfahren für ein optisches Element | [2012/46] | Englisch: | Optical element molding method | [2012/46] | Französisch: | Procédé de moulage d'un élément optique | [2012/46] |
Frühere [2009/09] | Formverfahren für ein optisches Element und optisches Element | ||
Frühere [2009/09] | Optical element molding method and optical element | ||
Frühere [2009/09] | Procédé de moulage d'un élément optique et élément optique | Prüfungsverfahren | 29.07.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/09] | 19.08.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.04.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.08.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.10.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.02.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.02.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.04.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 13.01.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.07.2008 | AT | 10.04.2013 | BE | 10.04.2013 | CY | 10.04.2013 | CZ | 10.04.2013 | DK | 10.04.2013 | EE | 10.04.2013 | FI | 10.04.2013 | HR | 10.04.2013 | IT | 10.04.2013 | LT | 10.04.2013 | LV | 10.04.2013 | MC | 10.04.2013 | MT | 10.04.2013 | PL | 10.04.2013 | RO | 10.04.2013 | SE | 10.04.2013 | SI | 10.04.2013 | SK | 10.04.2013 | TR | 10.04.2013 | BG | 10.07.2013 | NO | 10.07.2013 | GR | 11.07.2013 | ES | 21.07.2013 | GB | 29.07.2013 | IE | 29.07.2013 | LU | 29.07.2013 | CH | 31.07.2013 | LI | 31.07.2013 | IS | 10.08.2013 | PT | 12.08.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
HR | 10.04.2013 | ||
IT | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
LV | 10.04.2013 | ||
MC | 10.04.2013 | ||
MT | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
TR | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
GB | 29.07.2013 | ||
IE | 29.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2014/33] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
HR | 10.04.2013 | ||
IT | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
LV | 10.04.2013 | ||
MC | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
GB | 29.07.2013 | ||
IE | 29.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
HR | 10.04.2013 | ||
IT | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
LV | 10.04.2013 | ||
MC | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
GB | 29.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2014/20] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
HR | 10.04.2013 | ||
IT | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
LV | 10.04.2013 | ||
MC | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2014/14] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
HR | 10.04.2013 | ||
IT | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
LV | 10.04.2013 | ||
MC | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2014/11] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
HR | 10.04.2013 | ||
IT | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
LV | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2014/10] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
HR | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
LV | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
HR | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
LV | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/52] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
HR | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
LV | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/51] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
HR | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
LV | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/50] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
LV | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/49] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 10.04.2013 | |
LT | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
ES | 21.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/47] | LT | 10.04.2013 | |
SI | 10.04.2013 | ||
NO | 10.07.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/37] | SI | 10.04.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2005178157 (YONEDA YASUHIRO [JP]) [X] 1,2,7 * paragraphs [0003] , [0005] , [1017] , [0032] , [0035] , [0067] , [0097] - [0099]; figure 1; claim 4 *; | [XA]US2004244422 (YONEDA YASUHIRO [JP], et al) [X] 7 * paragraphs [0015] , [0083] , [0084] , [0094] , [0115] , [0129] - [0132]; figure 5; claim 1 * [A] 1; | [DXA]US2005053788 (TERASHIMA YASUTAKA [JP], et al) [DX] 7 * paragraphs [0010] - [0013]; claims 8,9,16; tables 1-5 * [A] 1; | [XA]US2007180861 (HAYAMIZU SHUNICHI [JP], et al) [X] 7 * paragraphs [0011] , [0012] , [0015]; figures 1-4; claim 1 * [A] 1 | vom Anmelder | JP2004335080 | US2005053788 | US2007253073 |