EP2028435 - Panzerung für ein Fahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.01.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.01.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.02.2010 [2010/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Benteler Automobiltechnik GmbH An der Talle 27-31 33102 Paderborn / DE | [2009/09] | Erfinder | 01 /
Knaup, Hans-Jürgen Adolf-Kolpingstrasse 194 33175 Bad Lippspringe / DE | 02 /
Müller, Markus Dr.-Mertens-Weg 38a 33102 Paderborn / DE | 03 /
Klasfauseweh, Udo Josef-Stork-Strasse 7 3334 Gütersloh / DE | [2009/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08014569.1 | 16.08.2008 | [2009/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071039998 | 23.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007039998 | [2009/09] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2028435 | Datum: | 25.02.2009 | Sprache: | DE | [2009/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.12.2008 | Klassifikation | IPC: | F41H7/04 | [2009/09] | CPC: |
F41H7/044 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2009/44] |
Frühere [2009/09] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Panzerung für ein Fahrzeug | [2009/09] | Englisch: | Armour for a vehicle | [2009/09] | Französisch: | Blindage pour un véhicule | [2009/09] | Prüfungsverfahren | 26.08.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/07] | 01.10.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/07] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP1754949 (MOWAG GMBH [CH]) [X] 1-4,7 * abstract * * paragraph [0008] * * paragraph [0010] * [Y] 5,9; | [YD]DE10246164 (BENTELER AUTOMOBILTECHNIK GMBH [DE]) [YD] 5,9 * abstract * * paragraph [0006] *; | [X]US4412122 (BOEHM GUENTER [DE], et al) [X] 1-4,6,8 * abstract *; | [X]DE19933380 (SACHSENRING ENTWICKLUNGSGMBH [DE]) [X] 1,6,8 * figures 1,2; claim 1 * * column 1, line 30 - line 48 *; | [A]FR864789 (ANCIENS ETS HOTCHKISS & CIE) [A] * figures 1,2 * * page 1, line 1 - line 20 * * page 2, line 43 - line 48 *; | [A]RU2095729 (K B TRANSPORTNOGO MASH [SU]) [A] * figures 5,6 * | vom Anmelder | EP1052296 | DE2452486 | DE102005014298 | DE102004006093 | DE10246164 | DE10049660 | DE102004054795 | DE69707066T |