EP2053721 - Drehmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 12.03.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.03.2010 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 14.04.2010 [2010/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | [N/P] |
Frühere [2009/18] | Für alle benannten Staaten Hitachi Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | Erfinder | 01 /
Miyata, Kenji Hitachi Ltd. Int. Prop. Group 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 02 /
Ishikawa, Yoshihisa Hitachi, Ltd. Int. Prop. Group 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 03 /
Ito, Motoya Hitachi, Ltd. Int. Prop. Group 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 04 /
Enomoto, Yuji Hitachi, Ltd. Int. Prop. Group 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 05 /
Koyama, Takayuki Hitachi, Ltd. Int. Prop. Group 6-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [2009/18] | Vertreter | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/25] | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | ||
Frühere [2009/18] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08014860.4 | 21.08.2008 | [2009/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070274579 | 23.10.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007274579 | JP20080114764 | 25.04.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008114764 | [2009/18] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2053721 | Datum: | 29.04.2009 | Sprache: | EN | [2009/18] | Klassifikation | IPC: | H02K1/14 | [2009/18] | CPC: |
H02K1/145 (EP,US);
H02K1/243 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/18] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Drehmaschine | [2009/18] | Englisch: | Rotating machine | [2009/18] | Französisch: | Machine rotative | [2009/18] | Prüfungsverfahren | 02.01.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/18] | 08.03.2010 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2010/15] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | vom Anmelder | JP2007274579 | JP2008114764 |