EP2083452 - Terrestrische Hochkonzentrations-Solarzellenanordnung mit III-V-Verbundhalbleiterzelle [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.09.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.09.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.10.2011 [2011/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Emcore Solar Power, Inc. 10420 Research Road SE Albuquerque NM 87123 / US | [2009/31] | Erfinder | 01 /
Aiken, Daniel J. 13 Mulberry Loop Cedar Crest NM 87007 / US | 02 /
Stan, Mark A 9402 Del Arroya NE Albuquerque NM 87122 / US | 03 /
Newman, Fred 1100 Madison St. SE Albuquerque NM 87108 / US | [2009/31] | Vertreter | Wagner, Karl H. Wagner & Geyer Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/31] | Wagner, Karl H. Wagner & Geyer Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08017412.1 | 02.10.2008 | [2009/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080020283 | 25.01.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 20283 | US20080148553 | 18.04.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 148553 | [2009/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2083452 | Datum: | 29.07.2009 | Sprache: | EN | [2009/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.03.2009 | Klassifikation | IPC: | H01L31/068, H01L31/0304, H01L31/18, H01L31/0224 | [2009/31] | CPC: |
H01L31/1852 (EP,US);
H01L31/022425 (EP,US);
H01L31/03042 (EP,US);
H01L31/0687 (EP,US);
H01L31/0693 (EP,US);
Y02E10/52 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, IT [2010/14] |
Frühere [2009/31] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Terrestrische Hochkonzentrations-Solarzellenanordnung mit III-V-Verbundhalbleiterzelle | [2009/31] | Englisch: | High concentration terrestrial solar cell arrangement with III-V compound semiconductor cell | [2009/31] | Französisch: | Agencement de cellule solaire terrestre à forte concentration avec une cellule à semi-conducteur de composé III-V | [2009/31] | Prüfungsverfahren | 13.01.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/08] | 30.01.2010 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 08.02.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.03.2010 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GB, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 17.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.05.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/43] | 10.06.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/43] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.02.2010 | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2010 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US5217539 (FRAAS LEWIS M [US], et al) [Y] 1-10 * column 4, lines 27-58 * * column 9, lines 35-44 * * column 9, line 60 - column 10, line 2; figures 2,4,11 *; | [A]US2002117675 (MASCARENHAS ANGELO [US]) [A] 1,7 * paragraphs [0006] , [0007] , [0017] , [0034] - [0039] - [0064] - [0070]; figures 1-5 *; | [A]EP1469528 (BOEING CO [US]) [A] 1,6-10 * paragraphs [0019] - [0023] - [0036] - [0040] - [0044] , [0047] , [0048] , [0050] , [0060] - [0065] - [0079] - [0083] - [0086] , [0087]; figures 1,4-6 *; | [A]KR20030002105 (KWANGJU INST SCI & TECH [KR]) [A] 1,6,7,9 * abstract * * page 2, paragraph 7 * * page 2, "the description" - page 3, "Details of the Invention" * * page 4, paragraph 2 - page 5, paragraph 2 * * page 5, paragraph 3 - page 6, paragraph 2 * * page 6, paragraph 5; figures 2a-2d,4 *; | [A]US3811954 (LINDMAYER J) [A] 3-5 * column 3, line 18 - column 4, line 19 * * column 5, lines 33-47; figures 1-4 *; | [A]US4521801 (KATO TAKETOSHI [JP], et al) [A] 2,3,5 * column 5, lines 25-47; figures 11,12 *; | [A]US2003178057 (FUJII SHUICHI [JP], et al) [A] 1 * paragraphs [0027] , [0041] - [0043] - [0083] - [0088] - [0101] , [0102]; figure 1 *; | [PA]US7381886 (AIKEN DANIEL J [US], et al) [PA] 1 * column 1, line 20 - column 2, line 41 * * column 4, lines 33-42; figure 1 *; | [A]ITMI20071833 (EMCORE CORP) [A] 1; | [A]US3589946 (TARNEJA KRISHAN S, et al) [A] 2,5 * column 1, lines 14-17 * * column 1, lines 65-72 * * column 2, line 44 - column 3, line 10 * * column 3, lines 42-67 * * column 4, lines 37-43; figures 1-3 * | [Y] - KING R R ET AL, High-efficiency space and terrestrial multijunction solar cells through bandgap control in cell structures, CONFERENCE RECORD OF THE 29TH IEEE PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE 20020519; 20020519 - 20020524 NEW YORK, NY : IEEE, US, PAGE(S) 776 - 781, (20020519), ISBN 978-0-7803-7471-3, XP010666348 [Y] 1-10 * abstract; Introduction; Results and Discussion: "Top and middle cell bandgaps", first paragraph; page 779, lh column, par. 3 - page 780, lh column, first par.; "Wide-Bandgap Tunnel Junctions"; "High-Efficiency Solar Cells"; "Conclusions" * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/PVSC.2002.1190685 |