EP2063064 - Sicherheitsvorrichtung zum Abdecken von Fenstern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.06.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.09.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 07.10.2015 [2015/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Whole Space Industries Ltd 11/F, 21, Sec. 6 Chung Hsiao E. Road Taipei / TW | [2013/33] |
Frühere [2012/09] | Für alle benannten Staaten Whole Space Industries Ltd 11/F, 21, Sec. 6 Chung Hsiao E. Road Taipei / TW | ||
Frühere [2009/22] | Für alle benannten Staaten WholeSpace Industries, Inc. 11/F, 21, Sec. 6 Chung Hsiao E. Road Taipei / TW | Erfinder | 01 /
Tzong, Fu Lin 11/F, 21, Sec.6 Chung Hsiao E. Road Taipei / TW | [2013/33] |
Frühere [2009/22] | 01 /
Tzong, Fu Lin 11/F, 21, Sec.6 Chung Hsiao E. Road Taipei / TW | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Frühere [2013/51] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Frühere [2013/03] | Merrifield, Sarah Elizabeth, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Frühere [2012/16] | Walker, Ross Thomson, et al Forresters 15 Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | ||
Frühere [2009/22] | Wombwell, Francis Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08018233.0 | 17.10.2008 | [2009/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070975028 | 17.10.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 975028 | [2009/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2063064 | Datum: | 27.05.2009 | Sprache: | EN | [2009/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2063064 | Datum: | 22.02.2012 | Sprache: | EN | [2012/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2063064 | Datum: | 14.08.2013 | Sprache: | EN | [2013/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.01.2012 | Klassifikation | IPC: | E06B9/32, E06B9/325 | [2012/08] | CPC: |
E06B9/32 (EP,US);
E06B9/325 (EP,US);
Y10T24/3982 (US);
Y10T24/3993 (US)
|
Frühere IPC [2009/22] | E06B9/32 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sicherheitsvorrichtung zum Abdecken von Fenstern | [2009/22] | Englisch: | A window covering safety device | [2009/22] | Französisch: | Dispositif de sécurité couvrant une fenêtre | [2009/22] | Prüfungsverfahren | 23.05.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/27] | 19.09.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.01.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.03.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.07.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.07.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.09.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 15.05.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.10.2008 | AT | 14.08.2013 | BE | 14.08.2013 | BG | 14.08.2013 | CY | 14.08.2013 | CZ | 14.08.2013 | DK | 14.08.2013 | EE | 14.08.2013 | ES | 14.08.2013 | FI | 14.08.2013 | HR | 14.08.2013 | IT | 14.08.2013 | LT | 14.08.2013 | LV | 14.08.2013 | MC | 14.08.2013 | MT | 14.08.2013 | PL | 14.08.2013 | RO | 14.08.2013 | SE | 14.08.2013 | SI | 14.08.2013 | SK | 14.08.2013 | TR | 14.08.2013 | IE | 17.10.2013 | LU | 17.10.2013 | CH | 31.10.2013 | LI | 31.10.2013 | NO | 14.11.2013 | GR | 15.11.2013 | IS | 14.12.2013 | PT | 16.12.2013 | [2015/41] |
Frühere [2015/34] | HU | 17.10.2008 | |
AT | 14.08.2013 | ||
BE | 14.08.2013 | ||
BG | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
MC | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
TR | 14.08.2013 | ||
IE | 17.10.2013 | ||
LU | 17.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2015/32] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
MC | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
TR | 14.08.2013 | ||
IE | 17.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/48] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
MC | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
IE | 17.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/34] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
MC | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/25] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
MC | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/24] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/23] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/22] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/18] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/14] | CY | 31.07.2013 | |
AT | 14.08.2013 | ||
BE | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/12] | CY | 31.07.2013 | |
AT | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/11] | CY | 31.07.2013 | |
AT | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/10] | CY | 31.07.2013 | |
AT | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 14.08.2013 | |
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/08] | LT | 14.08.2013 | |
NO | 14.11.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/07] | NO | 14.11.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2003111190 (PALMER ROGER C [US], et al) [A] 1-20 * paragraph [0038]; figure 3 *; | [A]DE29514535U (MHZ HACHTEL & CO [DE]) [A] 1-20 * page 5, line 7 - page 6, line 25; figures 1,2,3,4a,4b *; | [A]US6948546 (NIEN LESLIE [TW]) [A] 1-20 * abstract *; | [A]US4727921 (VECCHIARELLI FRANCIS [US]) [A] 1-20 * column 3, line 41 - column 4, line 17; figures 1,2 * | vom Anmelder | US4909298 | US5630458 | US6484787 | US6637493 | US7000672 | US6918425 | US7117918 | US5533559 | US6948546 | US4727921 | US5069264 |