EP2018941 - Ausschneidwerkzeug für Glasscheiben [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2009/05] | Schneidegerät | ||
[2012/19] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.02.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.03.2013 [2013/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Belron Hungary Kft-Zug Branch Gotthardstrasse 20 6304 Zug / CH | [2012/21] |
Frühere [2009/05] | Für alle benannten Staaten Belron Hungary Kft- Zug branch Gotthardstrasse 20 6304 Zug / CH | Erfinder | 01 /
Davies, Christopher Ty Coch Farm Pembrey Road Carmarthenshire SA17 4TF / GB | 02 /
Mival, Nicholas James Top Floor 12 Stanhope Place London W2 2HH / GB | [2009/05] | Vertreter | Davies, Gregory Mark Murgitroyd & Company Cardiff Churchill House Churchill Way Cardiff CF10 2HH / GB | [N/P] |
Frühere [2009/05] | Davies, Gregory Mark Urquhart-Dykes & Lord LLP Churchill House Churchill Way Cardiff CF10 2HH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08018671.1 | 25.07.2003 | [2009/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20020017215 | 25.07.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0217215 | [2009/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2018941 | Datum: | 28.01.2009 | Sprache: | EN | [2009/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2018941 | Datum: | 04.02.2009 | [2009/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.01.2009 | Klassifikation | IPC: | B26B27/00 | [2009/05] | CPC: |
B26D7/088 (EP,GB,US);
B23D49/105 (GB);
B23D49/11 (GB);
B23D49/167 (EP,GB,US);
B23D51/01 (GB);
B23D51/10 (GB);
B26B29/06 (GB);
B26B7/00 (EP,US);
B26B9/02 (GB);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Ausschneidwerkzeug für Glasscheiben | [2012/19] | Englisch: | Glazing panel cut-out tool | [2012/19] | Französisch: | Outil pour le découpage d'un panneau de vitrage | [2012/19] |
Frühere [2009/05] | Schneidegerät | ||
Frühere [2009/05] | Cutting device | ||
Frühere [2009/05] | Dispositif de découpe | Prüfungsverfahren | 21.07.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/36] | 21.08.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.01.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.11.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.05.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.09.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/11] | 22.10.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/11] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP03771177.7 / EP1534475 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20030771177) , ist 27.05.2005 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 16.11.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 16.11.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 25.11.2011 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 18.06.2010 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 18.06.2010 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 30.06.2010 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 09.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2012 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3052977 (WISE GLENN E); | [X]US3085330 (JULIUS LEWINSKI, et al); | [X]US3412767 (GREEN JR JAMES); | [X]US4199852 (AYERS LEWIS W [US], et al); | [X]US4802280 (LAPIANA JOHN [US]); | [X]DE4019933 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) |