EP2056001 - Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung asynchroner Schaltungen mit anfänglichem Rutschkupplungsdrehmoment für ein hybrides Antriebsstrang-System [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.06.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.06.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 09.07.2014 [2014/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GM Global Technology Operations LLC 300 Renaissance Center Detroit, MI 48265-3000 / US | Für alle benannten Staaten Daimler AG 70546 Stuttgart / DE | Für alle benannten Staaten Chrysler LLC 800 Chrysler Drive Auburn Hills, MI 48326-2757 / US | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/04] | Für alle benannten Staaten GM Global Technology Operations LLC 300 Renaissance Center Detroit, MI 48265-3000 / US | ||
Für alle benannten Staaten Daimler AG 70546 Stuttgart / DE | |||
Für alle benannten Staaten Chrysler LLC 800 Chrysler Drive Auburn Hills, MI 48326-2757 / US | |||
Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München / DE | |||
Frühere [2011/30] | Für alle benannten Staaten GM Global Technology Operations LLC 300 Renaissance Center Detroit, MI 48265-3000 / US | ||
Frühere [2009/19] | Für alle benannten Staaten GM Global Technology Operations, Inc. 300 Renaissance Center Detroit, MI 48265-3000 / US | Erfinder | 01 /
Heap, Anthony, H. 2969 Leslie Park Circle Ann Arbor MI 48105 / US | 02 /
Sah, Jy-Jen, F. 1915 Bloomfield Oaks Drive West Bloomfield Michigan 48324 / US | [2009/19] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/31] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Frühere [2009/19] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08019015.0 | 30.10.2008 | [2009/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070985283P | 04.11.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 985283 P | US20080251459 | 14.10.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 251459 | [2009/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2056001 | Datum: | 06.05.2009 | Sprache: | EN | [2009/19] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2056001 | Datum: | 01.08.2012 | Sprache: | EN | [2012/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2056001 | Datum: | 31.07.2013 | Sprache: | EN | [2013/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.07.2012 | Klassifikation | IPC: | F16H61/06, // B60W20/00, B60W10/06, B60W10/08, B60W10/10 | [2009/19] | CPC: |
B60K6/365 (EP,US);
B60W20/30 (US);
B60K6/445 (EP,US);
B60W10/06 (EP,US);
B60W10/08 (EP,US);
B60W10/10 (US);
B60W10/105 (EP,US);
B60W30/19 (EP,US);
B60W50/04 (US);
F16H61/061 (EP,US);
F16H63/502 (EP,US);
B60W20/00 (EP);
B60W2540/10 (EP,US);
B60W2540/12 (EP,US);
F16H2037/106 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE [2013/15] |
Frühere [2009/19] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung asynchroner Schaltungen mit anfänglichem Rutschkupplungsdrehmoment für ein hybrides Antriebsstrang-System | [2009/19] | Englisch: | Method and apparatus to perform asynchronous shifts with oncoming slipping clutch torque for a hybrid powertrain system | [2009/19] | Französisch: | Procédé et appareil pour effectuer des déphasages asynchrones avec un couple d'embrayage à patinage d'entrée pour un système de transmission hybride | [2009/19] | Prüfungsverfahren | 18.10.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.10.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/48] | 12.12.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.02.2013 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 08.03.2013 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 09.04.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.04.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.12.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 02.05.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5407401 (BULLMER WOLFGANG [DE], et al) [A] 1-7 * the whole document *; | [A]US5993351 (DEGUCHI YOSHITAKA [JP], et al) [A] 1-7* the whole document *; | [X]US6083139 (DEGUCHI YOSHITAKA [JP], et al) [X] 1,4,5 * figures 4-6 *; | [A]EP1548314 (JATCO LTD [JP]) [A] 1-7 * the whole document * |