EP2070864 - Verfahren zum Betrieb eines Flurförderzeugs [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.01.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.01.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 08.02.2012 [2012/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 22047 Hamburg / DE | [2009/25] | Erfinder | 01 /
Schöttke, Carsten Am Mühlbachbogen 43c 85368 Moosburg / DE | [2011/07] |
Frühere [2009/25] | 01 /
Schötte, Carsten Am Mühlbachbogen 43c 85368 Moosburg / DE | Vertreter | Tiesmeyer, Johannes, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/25] | Tiesmeyer, Johannes, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08021542.9 | 11.12.2008 | [2009/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071060433 | 14.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007060433 | DE20082005966U | 30.04.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202008005966 U | [2009/25] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2070864 | Datum: | 17.06.2009 | Sprache: | DE | [2009/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2070864 | Datum: | 09.12.2009 | [2009/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2070864 | Datum: | 02.03.2011 | Sprache: | DE | [2011/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.11.2009 | Klassifikation | IPC: | B66F17/00 | [2009/25] | CPC: |
B66F17/003 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [2010/33] |
Frühere [2009/25] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Betrieb eines Flurförderzeugs | [2009/25] | Englisch: | Method for operating an industrial truck | [2009/25] | Französisch: | Procédé destiné au fonctionnement d'un chariot de manutention | [2009/25] | Prüfungsverfahren | 21.01.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/09] | 10.06.2010 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 16.07.2010 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR | 06.10.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.01.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.01.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.12.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]EP0814051 (STILL WAGNER GMBH & CO KG [DE]) [AD] 1-19 * abstract *; | [AD]DE19919655 (JUNGHEINRICH AG [DE]) [AD] 1-19 * abstract *; | [AD]EP0343839 (RAYMOND CORP [US]) [AD] 1-19 * abstract *; | [A]GB2412902 (LINDE AG [DE]) [A] 1-19 * abstract * | vom Anmelder | EP0814051 | EP0343839 | DE19919655 |