EP2075487 - Doppelkupplungsgetriebe und damit ausgestattetes Fahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2009/27] | Doppelkupplungsgetriebe | ||
[2012/46] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.02.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.11.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 17.12.2014 [2014/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KANZAKI KOKYUKOKI MFG. CO., LTD. 2-18-1, Inadera Amagasaki-shi Hyogo-ken / JP | [2009/27] | Erfinder | 01 /
Ishii, Norihiro c/o Kanzaki Kokyukoki Mfg. co. Ltd. 2-18-1 Inadera Amagasaki-shi Hyogo / JP | [2012/48] |
Frühere [2009/27] | 01 /
Ishii, Norihiro c/o Kanzaki Kokyukoki Mfg. co. Ltd. 2-18-1 Inadera Amagasaki-shi Hyogo / JP | Vertreter | Jostarndt, Hans-Dieter Jostarndt Patentanwalts-AG Brüsseler Ring 51 52074 Aachen / DE | [N/P] |
Frühere [2011/37] | Jostarndt, Hans-Dieter Jostarndt Patentanwalts-AG Brüsseler Ring 51 52074 Aachen / DE | ||
Frühere [2009/27] | Dieckhoff, Beate Jostarndt Patentanwalts-AG Brüsseler Ring 51 D-52074 Aachen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08022230.0 | 22.12.2008 | [2009/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070341257 | 28.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007341257 | [2009/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2075487 | Datum: | 01.07.2009 | Sprache: | EN | [2009/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2075487 | Datum: | 14.03.2012 | Sprache: | EN | [2012/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2075487 | Datum: | 17.04.2013 | Sprache: | EN | [2013/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.02.2012 | Klassifikation | IPC: | F16H3/093, F16H61/688, F16H37/04 | [2012/11] | CPC: |
F16H3/006 (EP,US);
F16H37/043 (EP,US);
F16H61/0246 (EP,US);
F16H2037/045 (EP,US);
F16H2200/006 (EP,US);
F16H2200/0086 (EP,US);
F16H61/688 (EP,US);
Y10T74/19233 (EP,US);
Y10T74/19251 (EP,US);
Y10T74/1926 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2009/27] | F16H3/093 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, IT [2013/16] |
Frühere [2009/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Doppelkupplungsgetriebe und damit ausgestattetes Fahrzeug | [2012/46] | Englisch: | Dual clutch transmission and vehicle comprising the same | [2012/46] | Französisch: | Transmission à double embrayage et véhicule la comprenant | [2012/46] |
Frühere [2009/27] | Doppelkupplungsgetriebe | ||
Frühere [2009/27] | Dual clutch transmission | ||
Frühere [2009/27] | Transmission à embrayage double | Prüfungsverfahren | 11.09.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.09.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/43] | 15.09.2012 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 08.11.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.11.2012 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 08.03.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.03.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.11.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 20.01.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 17.04.2013 | FR | 31.12.2013 | [2014/51] |
Frühere [2014/11] | IT | 17.04.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]GB2186333 (AUTOMOTIVE PRODUCTS PLC) [X] 1-4 * the whole document * [A] 8-11,13,15 [Y] 5-7,12,14; | [XAY]DE10335262 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE]) [X] 1-4,11 * the whole document * [A] 8-10,13,15 [Y] 5-7,12,14; | [YA]EP0797025 (LANDINI SPA [IT]) [Y] 5-7 * the whole document * [A] 1-4; | [YA]EP0696695 (NEW HOLLAND ITALIA SPA [IT]) [Y] 5,12,14 * the whole document * [A] 1-4,6-11,13,15; | [A]DE3619329 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]) [A] 1-15 * column 6, line 23 - column 10, line 60; figure 1 *; | [A]US2007017309 (HASEGAWA TOSHIYUKI [JP], et al) [A] 1-15 * paragraph [0153]; figures 7,10 * | vom Anmelder | GB2186333 | JP2007218277 |