EP1941841 - Tunnelkerbgerät und Leitdrahtabgabevorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.07.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.07.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.08.2013 [2013/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DePuy Mitek, Inc. 325 Paramount Drive Raynham, MA 02767-0350 / US | [2008/28] | Erfinder | 01 /
Wenstrom, Richard F., Jr. 72 Sycamore Street Norwood, Massachusetts 02062 / US | 02 /
Breech, Robert K. II 3411 Onion Creek Drive Sugar Lane, Texas 77479 / US | [2008/28] | Vertreter | Fisher, Adrian John, et al Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Frühere [2012/35] | Fisher, Adrian John, et al Carpmaels & Ransford One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
Frühere [2008/28] | Fisher, Adrian John, et al CARPMAELS & RANSFORD 43-45 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08075207.4 | 04.03.2005 | [2008/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040708467 | 05.03.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 708467 | [2008/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1941841 | Datum: | 09.07.2008 | Sprache: | EN | [2008/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1941841 | Datum: | 29.08.2012 | Sprache: | EN | [2012/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.06.2008 | Klassifikation | IPC: | A61B17/16, A61B17/32, A61B17/34, A61B17/17, A61F2/08 | [2012/09] | CPC: |
A61B17/320036 (EP,US);
A61B17/1604 (EP,US);
A61B17/1635 (EP,US);
A61B17/1675 (EP,US);
A61B17/1735 (EP,US);
A61B17/1714 (EP,US);
A61B17/1764 (EP,US);
A61B17/320016 (EP,US);
A61B17/3415 (EP,US);
A61B17/8897 (EP,US);
A61B2017/00424 (EP,US);
A61B2090/062 (EP,US);
A61B2090/397 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2008/28] | A61B17/32, A61F2/08, A61B17/17 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2008/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tunnelkerbgerät und Leitdrahtabgabevorrichtung | [2008/28] | Englisch: | Tunnel notcher and guidewire delivery device | [2008/28] | Französisch: | Outil pour faire des entailles dans un tunnel osseux et dispositif de pose d'un fil de guidage | [2008/28] | Prüfungsverfahren | 30.12.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/08] | 12.02.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.09.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 01.12.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.06.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.12.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.07.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.02.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.06.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.06.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP05251329.8 / EP1570793 | Teilanmeldung(en) | EP10178678.8 / EP2292162 | EP10178701.8 / EP2286744 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20050251329) , ist 05.12.2006 | Einspruch (Einsprüche) | 30.05.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/32] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 01.12.2009 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 01.12.2009 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.05.2010 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US5374269 (ROSENBERG THOMAS D [US]) [X] 1,2,4-10,16,18-21,31,32 * figure 6 * * column 6, line 3 - column 7, line 18 * * column 10, lines 18,19,33 * [Y] 3,15; | [Y]US6123710 (PINCZEWSKI LEO A [AU], et al) [Y] 3 * figures 2,3 *; | [XY]US2002173795 (SKLAR JOSEPH H [US]) [X] 1,9-14,16,21-24,26-31 * page 4, paragraph 69 * * page 5, paragraph 87 * * figures 11,13,24,27 * * page 6, paragraph 89 * [Y] 17,33; | [Y]EP0508710 (LINVATEC CORP [US]) [Y] 15,17 * column 4, lines 30-33 * * figure 1 *; | [Y]US5643273 (CLARK RON [US]) [Y] 33 * figure 4 * |