EP2063696 - Verfahren zum Kühlen thermisch hochbelasteter Bauelemente und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.06.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MiCryon Technik GmbH Stresemannstr. 29 06484 Quedlinburg / DE | Für alle benannten Staaten Hellwig, Udo, Prof. Dr. Stellmacherweg 13 12351 Berlin / DE | [2012/34] |
Frühere [2009/22] | Für alle benannten Staaten MiCryon Technik GmbH Magdeburger Strasse 13 06484 Quedlinburg / DE | ||
Für alle benannten Staaten Hellwig, Udo, Prof. Dr. Stellmacherweg 13 12351 Berlin / DE | Erfinder | 01 /
Schulz, Andreas Dr. Word 5 06484 Quedlinburg / DE | [2012/28] |
Frühere [2009/22] | 01 /
Schulz, Andreas Word 5 06484 Quedlinburg / DE | Vertreter | Schulz Junghans Patentanwälte PartGmbB Grossbeerenstrasse 71 10963 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2012/50] | Schulz Junghans Chausseestrasse 5 10115 Berlin / DE | ||
Frühere [2009/22] | Schneider, Henry, et al Anwaltskanzlei Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08075899.8 | 24.11.2008 | [2009/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071056783 | 23.11.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007056783 | DE20072016535U | 23.11.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202007016535 U | [2009/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2063696 | Datum: | 27.05.2009 | Sprache: | DE | [2009/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2063696 | Datum: | 29.06.2011 | [2011/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2063696 | Datum: | 22.08.2012 | Sprache: | DE | [2012/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.05.2011 | Klassifikation | IPC: | H05K7/20, H01L23/427 | [2011/26] | CPC: |
H01L23/473 (EP);
H01L23/427 (EP);
H01L2924/0002 (EP)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP)
|
Frühere IPC [2009/22] | H05K7/20 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Kühlen thermisch hochbelasteter Bauelemente und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens | [2009/22] | Englisch: | Method for cooling high thermal charged construction elements and device for carrying out the method | [2009/22] | Französisch: | Procédé destiné à refroidir des composants hautement chargés thermiquement et dispositif destiné à l'exécution du procédé | [2009/22] | Prüfungsverfahren | 16.12.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.12.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/04] | 29.02.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.06.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.06.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.02.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 23.05.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2010 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   03.05.2011 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.11.2008 | CY | 22.08.2012 | CZ | 22.08.2012 | DK | 22.08.2012 | EE | 22.08.2012 | FI | 22.08.2012 | HR | 22.08.2012 | IT | 22.08.2012 | LT | 22.08.2012 | LV | 22.08.2012 | MT | 22.08.2012 | NL | 22.08.2012 | PL | 22.08.2012 | RO | 22.08.2012 | SE | 22.08.2012 | SI | 22.08.2012 | SK | 22.08.2012 | TR | 22.08.2012 | BG | 22.11.2012 | NO | 22.11.2012 | GR | 23.11.2012 | GB | 24.11.2012 | IE | 24.11.2012 | LU | 24.11.2012 | BE | 30.11.2012 | CH | 30.11.2012 | FR | 30.11.2012 | LI | 30.11.2012 | MC | 30.11.2012 | ES | 03.12.2012 | IS | 22.12.2012 | PT | 24.12.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/27] | CY | 22.08.2012 | |
CZ | 22.08.2012 | ||
DK | 22.08.2012 | ||
EE | 22.08.2012 | ||
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
IT | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
MT | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
PL | 22.08.2012 | ||
RO | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
SK | 22.08.2012 | ||
TR | 22.08.2012 | ||
BG | 22.11.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
GB | 24.11.2012 | ||
IE | 24.11.2012 | ||
LU | 24.11.2012 | ||
BE | 30.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
FR | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
ES | 03.12.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2014/21] | CY | 22.08.2012 | |
CZ | 22.08.2012 | ||
DK | 22.08.2012 | ||
EE | 22.08.2012 | ||
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
IT | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
MT | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
PL | 22.08.2012 | ||
RO | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
SK | 22.08.2012 | ||
TR | 22.08.2012 | ||
BG | 22.11.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
GB | 24.11.2012 | ||
IE | 24.11.2012 | ||
BE | 30.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
FR | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
ES | 03.12.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/51] | CY | 22.08.2012 | |
CZ | 22.08.2012 | ||
DK | 22.08.2012 | ||
EE | 22.08.2012 | ||
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
IT | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
MT | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
PL | 22.08.2012 | ||
RO | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
SK | 22.08.2012 | ||
BG | 22.11.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
GB | 24.11.2012 | ||
IE | 24.11.2012 | ||
BE | 30.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
FR | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
ES | 03.12.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/50] | CY | 22.08.2012 | |
CZ | 22.08.2012 | ||
DK | 22.08.2012 | ||
EE | 22.08.2012 | ||
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
IT | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
PL | 22.08.2012 | ||
RO | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
SK | 22.08.2012 | ||
BG | 22.11.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
IE | 24.11.2012 | ||
BE | 30.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
FR | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
ES | 03.12.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/47] | CY | 22.08.2012 | |
CZ | 22.08.2012 | ||
DK | 22.08.2012 | ||
EE | 22.08.2012 | ||
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
IT | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
PL | 22.08.2012 | ||
RO | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
SK | 22.08.2012 | ||
BG | 22.11.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
IE | 24.11.2012 | ||
BE | 30.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
ES | 03.12.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/38] | CY | 22.08.2012 | |
CZ | 22.08.2012 | ||
DK | 22.08.2012 | ||
EE | 22.08.2012 | ||
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
IT | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
PL | 22.08.2012 | ||
RO | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
SK | 22.08.2012 | ||
BG | 22.11.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
BE | 30.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
ES | 03.12.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/34] | CY | 22.08.2012 | |
CZ | 22.08.2012 | ||
DK | 22.08.2012 | ||
EE | 22.08.2012 | ||
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
IT | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
PL | 22.08.2012 | ||
RO | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
SK | 22.08.2012 | ||
BG | 22.11.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
ES | 03.12.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/33] | CY | 22.08.2012 | |
CZ | 22.08.2012 | ||
DK | 22.08.2012 | ||
EE | 22.08.2012 | ||
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
IT | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
PL | 22.08.2012 | ||
RO | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
SK | 22.08.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
ES | 03.12.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/23] | CY | 22.08.2012 | |
CZ | 22.08.2012 | ||
DK | 22.08.2012 | ||
EE | 22.08.2012 | ||
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
IT | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
PL | 22.08.2012 | ||
RO | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
SK | 22.08.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
ES | 03.12.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 22.08.2012 | |
CZ | 22.08.2012 | ||
DK | 22.08.2012 | ||
EE | 22.08.2012 | ||
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
ES | 03.12.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/21] | CY | 22.08.2012 | |
DK | 22.08.2012 | ||
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/15] | CY | 22.08.2012 | |
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
NL | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/13] | CY | 22.08.2012 | |
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
PT | 24.12.2012 | ||
Frühere [2013/12] | CY | 22.08.2012 | |
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
SE | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
Frühere [2013/11] | CY | 22.08.2012 | |
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
LV | 22.08.2012 | ||
SI | 22.08.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
GR | 23.11.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
Frühere [2013/10] | CY | 22.08.2012 | |
FI | 22.08.2012 | ||
HR | 22.08.2012 | ||
LT | 22.08.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
IS | 22.12.2012 | ||
Frühere [2013/09] | FI | 22.08.2012 | |
LT | 22.08.2012 | ||
NO | 22.11.2012 | ||
Frühere [2013/08] | LT | 22.08.2012 | |
NO | 22.11.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]US2004069451 (MEYER MICHAEL T [US]) [X] 1,18 * the whole document * [A] 12,15 [Y] 2-11,14,16,17; | [XY]DE20311452U (SDK TECHNIK GMBH [DE]) [X] 13 * the whole document * [Y] 2-11,14,16,17; | [A]WO0178478 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [A] 1,13,18 * the whole document *; | [A]WO0242703 (THERMAL CORP [US]) [A] 1,18 * the whole document * | vom Anmelder | DE10102689 | DE10007066 | DE10017971 | DE10333877 |