EP1946736 - Vibrationstherapievorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.02.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.02.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.03.2010 [2010/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Patex Group Ltd. Road Town Tortola, Virgin Islands, British / VG | [2008/30] | Erfinder | 01 /
Guenther, Andreas 11, Avenue Princesse Grace 98000, Monaco / MC | 02 /
Vogt, Thomas Im alten Riet 121 9494, Schaan / LI | [2008/30] | Vertreter | Freischem, Stephan Freischem & Partner Patentanwälte mbB Salierring 47-53 50677 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2008/30] | Freischem, Stephan Patentanwälte Freischem An Gross St. Martin 2 50667 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08100596.9 | 17.01.2008 | [2008/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071003361 | 17.01.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007003361 | [2008/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1946736 | Datum: | 23.07.2008 | Sprache: | DE | [2008/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.05.2008 | Klassifikation | IPC: | A61H1/00, A61H23/02 | [2008/30] | CPC: |
A61H23/0218 (EP,US);
A61H2201/0142 (EP,US);
A61H2201/0149 (EP,US);
A61H2201/10 (EP,US);
A61H2205/081 (EP,US);
A61H2205/10 (EP,US);
A61N2/00 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vibrationstherapievorrichtung | [2008/30] | Englisch: | Vibration therapy device | [2008/30] | Französisch: | Dispositif de thérapie par vibrations | [2008/30] | Prüfungsverfahren | 15.01.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/10] | 27.02.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.07.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/10] | 16.10.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/10] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE9414390U (KAUFMANN WALTER [DE]) [X] 1-10 * the whole document *; | [DX]DE4431661 (KAUFMANN WALTER [DE]) [DX] 1-10 * the whole document *; | [A]DE20020607U (PROBST BERND [DE]) [A] 1* figure -; claim 1 *; | [DA]DE10109429 (HESS SABINE [DE]) [DA] 1 * figure - * | vom Anmelder | DE2614972 | DE2614972 | US4326506 | EP0224102 | DE3522305 | EP0422253 | EP0352569 | EP0244508 | EP0296231 | EP0441802 | DE4431661 | DE19605777 | DE10060306 | DE10109429 | DE20208228U | DE20113443U | EP1325727 | DE10304085 | DE10304093 | EP1491228 | WO2005020869 | WO2005030011 | US2005154249 |