EP1959296 - ANTRIEBSVORRICHTUNG, OBJEKTIVTUBUS UND KAMERA [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2008/34] | Antriebsvorrichtung, Objektivtubus und Kamera | ||
[2018/52] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.03.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nikon Corporation 15-3, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-6290 / JP | [2015/36] |
Frühere [2010/30] | Für alle benannten Staaten Nikon Corporation 12-1, Yurakucho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8331 / JP | ||
Frühere [2008/34] | Für alle benannten Staaten Nikon Corporation 2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8331 / JP | Erfinder | 01 /
WAKAMIZU, Yoh c/o Nikon Corporation Intellec Property Depart. 2-3 Marunouchi 3-chome, Chyoda-ku TOKYO 100-8331 / JP | 02 /
NISHIMOTO, Hitoshi c/o Nikon Corporation Intellec Property Depart. 2-3 Marunouchi 3-chome, Chyoda-ku TOKYO 100-8331 / JP | [2018/52] |
Frühere [2008/34] | 01 /
WAKAMIZU, Yoh, c/o Nikon Corporation IP Dept. 2-3 Marunouchi 3-chome, Chyoda-ku TOKYO 100-8331 / JP | ||
02 /
NISHIMOTO, Hitoshi, c/o Nikon Corporation IP Dept., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chyoda-ku TOKYO 100-8331 / JP | Vertreter | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Frühere [2019/18] | Cabinet Plasseraud 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [2008/34] | Cabinet Plasseraud 52 rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08101533.1 | 12.02.2008 | [2008/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070036986 | 16.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007036986 | [2008/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1959296 | Datum: | 20.08.2008 | Sprache: | EN | [2008/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1959296 | Datum: | 01.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.07.2008 | Klassifikation | IPC: | G03B3/02, F16H25/24, G02B7/08 | [2018/46] | CPC: |
G03B3/02 (EP,US);
F16H25/24 (EP,US);
G02B7/08 (EP,US)
|
Frühere IPC [2008/34] | G03B3/02 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2019/18] |
Frühere [2009/18] | DE, FR, GB | ||
Frühere [2008/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTRIEBSVORRICHTUNG, OBJEKTIVTUBUS UND KAMERA | [2018/52] | Englisch: | DRIVING APPARATUS, LENS BARREL AND CAMERA | [2018/52] | Französisch: | APPAREIL DE COMMANDE, BARILLET DE LENTILLE ET CAMÉRA | [2018/52] |
Frühere [2008/34] | Antriebsvorrichtung, Objektivtubus und Kamera | ||
Frühere [2008/34] | Driving apparatus, lens barrel and camera | ||
Frühere [2008/34] | Appareil de commande, barillet de lentille et caméra | Prüfungsverfahren | 18.02.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/14] | 21.02.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 20.03.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.03.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 20.07.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.08.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.03.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.09.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.03.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.03.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.03.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.03.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 04.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 19.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 10.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 14.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 13.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]JPH04141611 (CANON KK) [X] 1,4 * abstract * * figure 4b * [Y] 2,3,5-9; | [A]JPH08248284 (CANON KK) [A] 7* abstract *; | [Y]US5748394 (SHIMAZAKI YOSHIO [JP], et al) [Y] 2,3,7-9 * column 1, line 4 - line 17 * * column 2, line 16 - line 21 * * column 3, line 54 - line 57 * * figures 2,8 *; | [Y]US2002093629 (WATANABE TAKASHI [JP]) [Y] 5,6 * paragraphs [0035] , [0 39] * * figure 3 *; | [DA]JP2004205556 (TAMRON KK) [DA] 1 * abstract * | Prüfung | JPH04298866 | JPH0943475 | JPH09258087 | JPH10188498 | JPH11295578 | vom Anmelder | JP2004205556 | JP2007036986 |