EP1970012 - Trokar für die Thoraxchirurgie [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.09.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AB Medica S.p.A. Via Nerviano, 31 20020 Lainate (MI) / IT | [2011/23] |
Frühere [2008/38] | Für alle benannten Staaten Elenor S.R.L. Via del Fosso, 5 52100 Arezzo / IT | Erfinder | 01 /
Ferrari, Danilo / Via M. Cesti, 1 52100, Arezzo / IT | [2011/44] |
Frühere [2008/38] | 01 /
Ferrari, Danilo Via M. Cesti, 1 52100, Arezzo / IT | Vertreter | Bardini, Marco Luigi, et al Società Italiana Brevetti SpA Corso dei Tintori, 25 50122 Firenze / IT | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Bardini, Marco Luigi, et al c/o Società Italiana Brevetti S.p.A. Corso dei Tintori, 25 50122 Firenze / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08102428.3 | 10.03.2008 | [2008/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2007FI00060 | 14.03.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT FI20070060 | [2008/38] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1970012 | Datum: | 17.09.2008 | Sprache: | EN | [2008/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1970012 | Datum: | 02.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.07.2008 | Klassifikation | IPC: | A61B17/02, A61B17/34 | [2008/38] | CPC: |
A61B17/02 (EP,US);
A61B17/3439 (EP,US);
A61B17/0293 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Trokar für die Thoraxchirurgie | [2008/38] | Englisch: | Trocar for thoracic surgery | [2008/38] | Französisch: | Trocart pour chirurgie thoracique | [2008/38] | Prüfungsverfahren | 28.11.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/02] | 07.01.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.07.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.12.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.04.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.04.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.01.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 03.08.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2011 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   21.09.2011 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.03.2008 | BE | 02.11.2011 | CY | 02.11.2011 | CZ | 02.11.2011 | EE | 02.11.2011 | FI | 02.11.2011 | LT | 02.11.2011 | LV | 02.11.2011 | MT | 02.11.2011 | PL | 02.11.2011 | RO | 02.11.2011 | SI | 02.11.2011 | SK | 02.11.2011 | TR | 02.11.2011 | BG | 02.02.2012 | GR | 03.02.2012 | IS | 02.03.2012 | PT | 02.03.2012 | MC | 31.03.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/21] | BE | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
CZ | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
FI | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
MT | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
TR | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Frühere [2013/35] | BE | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
CZ | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
FI | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
MT | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Frühere [2013/29] | BE | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
CZ | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
FI | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Frühere [2012/47] | BE | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
CZ | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Frühere [2012/36] | BE | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
CZ | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/35] | BE | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
CZ | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/34] | BE | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
CZ | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/28] | BE | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/26] | BE | 02.11.2011 | |
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
PL | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/25] | BE | 02.11.2011 | |
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/24] | LT | 02.11.2011 | |
LV | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/23] | LT | 02.11.2011 | |
GR | 03.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
PT | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/21] | LT | 02.11.2011 | |
IS | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/20] | LT | 02.11.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB330629 (EDWARD BARON) [X] 1 * the whole document *; | [X]US2005165281 (RAVIKUMAR SUNDARAM [US], et al) [X] 1-20 * the whole document *; | [A]US2006052672 (LANDRY MICHAEL E [US], et al) [A] 1* abstract *; | [X]WO2006117819 (ELENOR S R L [IT], et al) [X] 1-20 * the whole document *; | [X]US2007010716 (MALANDAIN HUGUES F [US], et al) [X] 1 * paragraph [0082] - paragraph [0086]; figure 20 * | vom Anmelder | GB330629 | US2005165281 | US2006052672 | WO2006117819 | US2007010716 |