EP1976134 - Radio-Schaltungsanordnung mit verbesserter Entkopplung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.03.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.04.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.04.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.03.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.04.2019 [2019/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intel Deutschland GmbH Am Campeon 10-12 85579 Neubiberg / DE | [2015/50] |
Frühere [2012/09] | Für alle benannten Staaten Intel Mobile Communications GmbH Am Campeon 10-12 85579 Neubiberg / DE | ||
Frühere [2008/40] | Für alle benannten Staaten Infineon Technologies AG Am Campeon 1-12 85579 Neubiberg / DE | Erfinder | 01 /
Adler, Bernd Waldschmidtstr. 26 85579, Neubiberg / DE | 02 /
Boos, Zdravko Scheibmeirstr. 16 81827, München / DE | [2018/19] |
Frühere [2008/40] | 01 /
Adler, Bernd Waldschmidtstr. 26 85579, Neubiberg / DE | ||
02 /
Boos, Zdravko Scheibmeirstr. 16 81827, München / DE | Vertreter | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Am Brauhaus 8 01099 Dresden / DE | [2018/19] |
Frühere [2013/09] | Viering, Jentschura & Partner Am Brauhaus 8 01099 Dresden / DE | ||
Frühere [2008/44] | Sticht, Andreas Kraus & Weisert Patent- und Rechtsanwälte Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | ||
Frühere [2008/40] | Sticht, Andreas Kraus & Weisert Patent- und Rechtsanwälte Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08153226.9 | 25.03.2008 | [2008/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070731398 | 30.03.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 731398 | [2008/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1976134 | Datum: | 01.10.2008 | Sprache: | EN | [2008/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1976134 | Datum: | 28.11.2012 | Sprache: | EN | [2012/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1976134 | Datum: | 09.05.2018 | Sprache: | EN | [2018/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.10.2012 | Klassifikation | IPC: | H04B1/52 | [2008/40] | CPC: |
H04B1/406 (EP,US);
H04B1/006 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2013/31] |
Frühere [2008/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Radio-Schaltungsanordnung mit verbesserter Entkopplung | [2008/40] | Englisch: | Radio circuit arrangement with improved decoupling | [2008/40] | Französisch: | Agencement de circuit radio avec découplage amélioré | [2008/40] | Prüfungsverfahren | 16.05.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/26] | 29.05.2013 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 02.07.2013 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 31.03.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.07.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.12.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.03.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 07.03.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.03.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.04.2018 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 03.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.03.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 12.02.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 10.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 13.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB2005113 (SIEMENS AG) [Y] 21,23 * figures 2,3 *; | [X]FR2696889 (SAGEM [FR]) [X] 1,11,13 * page 5, line 24 - line 36 * * figure 1 *; | [A]JPH11251956 (NEC CORP) [A] 14-38* abstract *; | [Y]EP1220456 (NOKIA CORP [FI]) [Y] 28,29,37,38 * figures 2,3 * * claim 1 *; | [XY]US6643522 (YOUNG SONG-LIN [US]) [X] 1,2,7,8,10,11 * column 6, line 14 - column 7, line 6 * * figure 5 * [Y] 3,5,14-19,21,23,26-29,37,38; | [A]WO2004008634 (SONY ERICSSON MOBILE COMM AB [SE], et al) [A] 22,24 * page 9, line 23 - line 27 * * figure 1 *; | [XYI]US2005042989 (HO CHIA-CHENG [TW]) [X] 30-33,35,36 * paragraphs [0004] , [0005] * * claim 1 * * figures 2A, 2B,3-5 * [Y] 14-19,21,23,26-29,37,38 [I] 22,24; | [Y]EP1521379 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 3,5 * paragraph [0021] * * figure 3 *; | [X]US2005245216 (BOOS ZDRAVKO [DE]) [X] 1,11 * paragraph [0037] - paragraph [0040] * * figure 1 *; | [X]US2005255812 (NA KWEON [KR], et al) [X] 1,11-13 * paragraph [0040] - paragraph [0048] * * figures 1-6 *; | [X]US2006040620 (JUNG JAE-HO [KR], et al) [X] 1,11 * paragraphs [0016] , [0018] * * figure 3 *; | [X]EP1684438 (MA COM INC [US]) [X] 1,6,11 * figure 3 * |